EP3647842 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER OPTISCHEN VORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 14.08.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.04.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.01.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.08.2020 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 16.09.2020 [2020/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fujikura Ltd. 5-1, Kiba 1-chome Koto-Ku Tokyo 135-8512 / JP | [2020/19] | Erfinder | 01 /
OHMORI Kenichi c/o Fujikura Ltd. Sakura Works 1440 Mutsuzaki Sakura-shi Chiba 285-8550 / JP | 02 /
ISHIKURA Norihiro c/o Fujikura Ltd. Sakura Works 1440 Mutsuzaki Sakura-shi Chiba 285-8550 / JP | 03 /
UEMURA Hitoshi c/o Fujikura Ltd. Sakura Works 1440 Mutsuzaki Sakura-shi Chiba 285-8550 / JP | [2020/19] | Vertreter | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Frühere [2020/19] | Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17915764.9 | 23.10.2017 | [2020/19] | WO2017JP38171 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20170126964 | 29.06.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2017126964 | [2020/19] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019003466 | Datum: | 03.01.2019 | Sprache: | JA | [2019/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3647842 | Datum: | 06.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 03.01.2019 | Klassifikation | IPC: | G02B6/255, G02B6/02, G02B6/26, G02B6/28 | [2020/19] | CPC: |
G02B6/02042 (EP);
G02B6/4471 (US);
G01M11/30 (US);
G02B6/04 (EP);
G02B6/255 (US);
G02B6/2552 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/19] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER OPTISCHEN VORRICHTUNG | [2020/19] | Englisch: | METHOD FOR MANUFACTURING OPTICAL DEVICE | [2020/19] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN DISPOSITIF OPTIQUE | [2020/19] | Eintritt in die regionale Phase | 24.01.2020 | Übersetzung eingereicht | 24.01.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.01.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 24.01.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.01.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.01.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/19] | 12.08.2020 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2020/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [YA]WO2012121320 (FURUKAWA ELECTRIC CO LTD [JP], et al); | [YA]JP2013054116 (KONICA MINOLTA ADVANCED LAYERS); | [YA]JP2014126575 (FUJIKURA LTD); | [YA]JP2015041078 (FUJIKURA LTD); | [A]US2016097903 (LI MING-JUN [US], et al) | vom Anmelder | US7781724 | JP2015001673 | JP2015152774 | JP5782104B | JP2017126964 |