30.08.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] |
24.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] |
09.02.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.03.2024 [2024/11] |
27.10.2023 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 29.11.2023 [2023/48] |
13.10.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.11.2023 [2023/46] |
25.08.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.09.2023 [2023/39] |
18.08.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.09.2023 [2023/38] |
11.08.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.09.2023 [2023/37] |
28.07.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.08.2023 [2023/35] |
21.07.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.08.2023 [2023/34] |
14.07.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.08.2023 [2023/33] |
16.06.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.07.2023 [2023/29] |
02.06.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.07.2023 [2023/27] |
19.05.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.06.2023 [2023/25] |
05.05.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.06.2023 [2023/23] |
28.04.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 31.05.2023 [2023/22] |
14.04.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.05.2023 [2023/20] |
18.11.2022 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 21.12.2022 [2022/51] |
14.11.2022 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
04.11.2022 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
04.11.2022 |
Änderung - Teilanmeldung(en) |
veröffentlicht am 07.12.2022 [2022/49] |
02.11.2022 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
02.11.2022 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
04.07.2022 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
10.11.2021 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.09.2021 |
Änderung durch den Anmelder |
|
30.03.2021 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 28.04.2021 [2021/17] |
26.03.2021 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 28.04.2021 [2021/17] |
26.03.2021 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 28.04.2021 [2021/17] |
15.12.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
02.10.2020 |
Änderung: Validierungsstaat(en) |
veröffentlicht am 04.11.2020 [2020/45] |
02.10.2020 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 04.11.2020 [2020/45] |
08.05.2020 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 10.06.2020 [2020/24] |
08.05.2020 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 10.06.2020 [2020/24] |
13.04.2020 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
24.02.2020 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
29.01.2020 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
29.01.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
28.01.2020 |
Änderung - Vertreter |
|
28.01.2020 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
20.02.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
09.02.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|