EP3663129 - ANORDNUNGSSTRUKTUR AUS SENSOREN IN BEZUG AUF EINEN SITZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 18.11.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.07.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.05.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 09.02.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TS Tech Co., Ltd. 7-27, Sakae-cho 3-chome Asaka-shi, Saitama 351-0012 / JP | [2020/24] | Erfinder | 01 /
KAMEI, Soichiro c/o TS TECH Co. Ltd. 118-1 Oaza Ota Takanezawa-machi Shioya-gun Tochigi 329-1217 / JP | 02 /
TANIGUCHI, Hiromi c/o TS TECH Co. Ltd. 118-1 Oaza Ota Takanezawa-machi Shioya-gun Tochigi 329-1217 / JP | 03 /
ONUMA, Koji c/o TS TECH Co. Ltd. 118-1 Oaza Ota Takanezawa-machi Shioya-gun Tochigi 329-1217 / JP | [2020/24] | Vertreter | Potter Clarkson Chapel Quarter Mount Street Nottingham NG1 6HQ / GB | [N/P] |
Frühere [2020/24] | Potter Clarkson The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17919753.8 | 05.12.2017 | [2020/24] | WO2017JP43543 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20170147693 | 31.07.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2017147693 | [2020/24] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019026305 | Datum: | 07.02.2019 | Sprache: | JA | [2019/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3663129 | Datum: | 10.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3663129 | Datum: | 21.12.2022 | Sprache: | EN | [2022/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 07.02.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.03.2021 | Klassifikation | IPC: | B60N2/90, B60N2/68, B60N2/70 | [2021/17] | CPC: |
B60N2/686 (EP,US);
B60R22/48 (CN);
B60N2/002 (US);
B60N2/0031 (EP,CN);
B60N2/5621 (EP,US);
B60N2/682 (EP);
B60N2/7094 (EP);
B60N2210/40 (EP,CN);
B60R2022/4858 (CN);
B60Y2400/306 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2020/24] | B60N2/90, B60N2/68 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/24] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANORDNUNGSSTRUKTUR AUS SENSOREN IN BEZUG AUF EINEN SITZ | [2020/24] | Englisch: | ARRANGEMENT STRUCTURE OF SENSORS WITH RESPECT TO SEAT | [2020/24] | Französisch: | STRUCTURE D'AGENCEMENT DE CAPTEURS PAR RAPPORT À UN SIÈGE | [2020/24] | Eintritt in die regionale Phase | 28.01.2020 | Übersetzung eingereicht | 28.01.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.01.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 28.01.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.01.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.01.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/24] | 20.09.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.07.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.11.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.11.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.11.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP22205076.7 / EP4151464 | Einspruch (Einsprüche) | 22.09.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 21.12.2022 | AT | 21.12.2022 | CZ | 21.12.2022 | DK | 21.12.2022 | EE | 21.12.2022 | ES | 21.12.2022 | FI | 21.12.2022 | HR | 21.12.2022 | IT | 21.12.2022 | LT | 21.12.2022 | LV | 21.12.2022 | MC | 21.12.2022 | NL | 21.12.2022 | PL | 21.12.2022 | RO | 21.12.2022 | RS | 21.12.2022 | SE | 21.12.2022 | SI | 21.12.2022 | SK | 21.12.2022 | SM | 21.12.2022 | NO | 21.03.2023 | GR | 22.03.2023 | IS | 21.04.2023 | PT | 21.04.2023 | [2024/40] |
Frühere [2024/26] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
IT | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SI | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2024/11] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SI | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/46] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/39] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 21.12.2022 | |
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/34] | EE | 21.12.2022 | |
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/33] | ES | 21.12.2022 | |
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Frühere [2023/29] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Frühere [2023/25] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Frühere [2023/23] | FI | 21.12.2022 | |
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Frühere [2023/22] | FI | 21.12.2022 | |
LT | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
Frühere [2023/20] | LT | 21.12.2022 | |
NO | 21.03.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAYI]US2006091657 (SALLAM FAISAL K [US], et al); | [XI]JP2011105278 (AISIN SEIKI); | [XYI]DE202013010947U (IG BAUERHIN GMBH [DE]); | [XAYI]CN204845843U (JILIN PROVINCE ARK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD); | [Y]US2016207431 (ABE RYUZABURO [JP], et al) | Internationale Recherche | [Y]JP2006029932 (HONDA MOTOR CO LTD); | [A]JP2010125121 (TOYOTA BOSHOKU CORP); | [A]JP2015009751 (TS TECH CO LTD); | [A]JP2015013613 (FUJIKURA LTD); | [A]JP2016088471 (FUJIKURA LTD); | [A]JP2016094119 (FUJIKURA LTD); | [XYA]JP2016144989 (TS TECH CO LTD) | vom Anmelder | JP2014100941 |