EP3385135 - BREMSSTEUERUNGSVORRICHTUNG FÜR FAHRZEUGE MIT STANGENLENKER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.06.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 29.04.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.01.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 07.09.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT, SK | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi Astemo, Ltd. 2520 Takaba Hitachinaka-shi, Ibaraki 312-8503 / JP | [2021/18] |
Frühere [2018/41] | Für alle benannten Staaten NISSIN KOGYO CO., LTD. 801, Kazawa, Tomi-City Nagano / JP | Erfinder | 01 /
Hasegawa, Tetsuya c/o Hitachi Astemo, Ltd. 2520 Takaba, Hitachinaka-shi Ibaraki 312-8503 / JP | [2023/48] |
Frühere [2018/41] | 01 /
Hasegawa, Tetsuya c/o NISSIN KOGYO CO., LTD. 801, Kazawa Tomi-city Nagano / JP | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2018/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18161720.0 | 14.03.2018 | [2018/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20170048868 | 14.03.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2017048868 | [2018/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3385135 | Datum: | 10.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3385135 | Datum: | 29.11.2023 | Sprache: | EN | [2023/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.09.2018 | Klassifikation | IPC: | B60T8/17, B60T8/172 | [2018/41] | CPC: |
B60T8/1706 (EP,US);
B60T7/12 (US);
B60T8/171 (US);
B60T8/172 (EP,US);
B60T8/1755 (US);
B60T8/176 (US);
B60T8/3225 (US);
B60T2201/16 (US);
B60T2230/00 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/08] |
Frühere [2018/41] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BREMSSTEUERUNGSVORRICHTUNG FÜR FAHRZEUGE MIT STANGENLENKER | [2018/41] | Englisch: | BRAKE CONTROL DEVICE FOR VEHICLES WITH BAR HANDLE | [2018/41] | Französisch: | DISPOSITIF DE COMMANDE DE FREIN POUR VÉHICULES À GUIDON | [2018/41] | Prüfungsverfahren | 08.01.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/08] | 08.01.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.04.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.04.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.08.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.06.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.10.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.10.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.10.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 29.11.2023 | CZ | 29.11.2023 | DK | 29.11.2023 | EE | 29.11.2023 | HR | 29.11.2023 | LT | 29.11.2023 | LV | 29.11.2023 | NL | 29.11.2023 | PL | 29.11.2023 | RO | 29.11.2023 | RS | 29.11.2023 | SE | 29.11.2023 | SK | 29.11.2023 | SM | 29.11.2023 | BG | 29.02.2024 | NO | 29.02.2024 | GR | 01.03.2024 | IS | 29.03.2024 | PT | 01.04.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/35] | AT | 29.11.2023 | |
CZ | 29.11.2023 | ||
DK | 29.11.2023 | ||
EE | 29.11.2023 | ||
HR | 29.11.2023 | ||
LT | 29.11.2023 | ||
LV | 29.11.2023 | ||
NL | 29.11.2023 | ||
PL | 29.11.2023 | ||
RO | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
SE | 29.11.2023 | ||
SM | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Frühere [2024/34] | DK | 29.11.2023 | |
EE | 29.11.2023 | ||
HR | 29.11.2023 | ||
LT | 29.11.2023 | ||
LV | 29.11.2023 | ||
NL | 29.11.2023 | ||
PL | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
SE | 29.11.2023 | ||
SM | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Frühere [2024/33] | DK | 29.11.2023 | |
HR | 29.11.2023 | ||
LT | 29.11.2023 | ||
LV | 29.11.2023 | ||
NL | 29.11.2023 | ||
PL | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
SE | 29.11.2023 | ||
SM | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Frühere [2024/26] | HR | 29.11.2023 | |
LT | 29.11.2023 | ||
LV | 29.11.2023 | ||
NL | 29.11.2023 | ||
PL | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
SE | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Frühere [2024/25] | HR | 29.11.2023 | |
LT | 29.11.2023 | ||
PL | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
SE | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Frühere [2024/24] | HR | 29.11.2023 | |
LT | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
SE | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Frühere [2024/21] | LT | 29.11.2023 | |
BG | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Frühere [2024/20] | GR | 01.03.2024 | |
IS | 29.03.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US5244259 (PICKENHAHN JOSEF [DE], et al) [X] 1,3,4 * column 1, line 37 - column 2, line 6 * * column 2, lines 45-57 * * column 3, lines 14-25 * * column 6, lines 8-19 * * claim 4 * [Y] 2; | [Y]US5445443 (HAUSER BERTHOLD [DE], et al) [Y] 2 * column 2, line 61 - column 3, line 32 * * column 5, lines 24-31 * * column 8, line 46 - column 9, line 1 ** column 10, lines 27-47 * | vom Anmelder | JP2584587B |