EP3358234 - BLOCKIERVORRICHTUNGEN ZUR VERWENDUNG MIT DREHAKTUATOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.11.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.07.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.12.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.02.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 06.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT, PL, PT, SK | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fisher Controls International LLC 205 South Center St. Marshalltown, IA 50158 / US | [2018/32] | Erfinder | 01 /
BELL, Brandon Wayne 1805 West Olive St. Marshalltown, Iowa 50158 / US | 02 /
MAHCKE, Lynn Dean 2218 Gary Court Marshalltown, Iowa 50158 / US | [2018/32] | Vertreter | Meissner Bolte Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Postfach 86 06 24 81633 München / DE | [2023/51] |
Frühere [2018/32] | Parker, Andrew James Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 86 06 24 81633 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18163641.6 | 03.02.2012 | [2018/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113042926 | 08.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113042926 | [2018/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3358234 | Datum: | 08.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3358234 | Datum: | 20.12.2023 | Sprache: | EN | [2023/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.06.2018 | Klassifikation | IPC: | F16K35/06, F16K35/10 | [2018/32] | CPC: |
F16K35/06 (EP,US);
F16K35/10 (EP,US);
Y10T74/20582 (US);
Y10T74/20666 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/12] |
Frühere [2018/32] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BLOCKIERVORRICHTUNGEN ZUR VERWENDUNG MIT DREHAKTUATOREN | [2018/32] | Englisch: | LOCKOUT DEVICES FOR USE WITH ROTARY ACTUATORS | [2018/32] | Französisch: | DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE À UTILISER AVEC DES ACTIONNEURS ROTATIFS | [2018/32] | Prüfungsverfahren | 07.02.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.02.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/12] | 07.02.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.11.2021 | Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen (Frist: M01) | 04.01.2022 | Antwort auf einer Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen | 22.08.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.12.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.07.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.11.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.11.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.11.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP12709726.9 / EP2683972 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 19.02.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 17.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 22.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 20.12.2023 | CZ | 20.12.2023 | EE | 20.12.2023 | ES | 20.12.2023 | FI | 20.12.2023 | HR | 20.12.2023 | IT | 20.12.2023 | LT | 20.12.2023 | LV | 20.12.2023 | NL | 20.12.2023 | PL | 20.12.2023 | RO | 20.12.2023 | RS | 20.12.2023 | SE | 20.12.2023 | SK | 20.12.2023 | SM | 20.12.2023 | BG | 20.03.2024 | NO | 20.03.2024 | GR | 21.03.2024 | IS | 20.04.2024 | PT | 22.04.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/35] | AT | 20.12.2023 | |
CZ | 20.12.2023 | ||
EE | 20.12.2023 | ||
ES | 20.12.2023 | ||
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RO | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
SM | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Frühere [2024/34] | EE | 20.12.2023 | |
ES | 20.12.2023 | ||
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
SM | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Frühere [2024/33] | ES | 20.12.2023 | |
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
SM | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Frühere [2024/32] | ES | 20.12.2023 | |
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Frühere [2024/26] | ES | 20.12.2023 | |
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
Frühere [2024/24] | ES | 20.12.2023 | |
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
Frühere [2024/21] | FI | 20.12.2023 | |
LT | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
Frühere [2024/20] | GR | 21.03.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US4062208 (NIELSEN JR ANKER J) [X] 1 * abstract * [I] 2-14; | [A]US2002078721 (VELLETTE MICHEL [CA], et al) [A] 1-14* paragraph [0016] - paragraph [0028]; figures 1-8 *; | [A]US2005092367 (ESPINOZA ROGER [US]) [A] 1-14 * paragraph [0020] - paragraph [0027]; figures 1-4 * |