Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11618660 | Globale Akte | 04.04.2023 | B2 | US2020277173 | 03.09.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201762478989 | 30.03.2017 | US202016876413 | 18.05.2020 | US201815941649 | 30.03.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10662047 | Globale Akte | 26.05.2020 | B2 | US2018282140 | 04.10.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201762478989 | 30.03.2017 | US201815941649 | 30.03.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN108689350B | Globale Akte | 08.06.2021 | B | CN108689350 | 23.10.2018 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201762478989 | 30.03.2017 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA3000080 | Globale Akte | 30.09.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201762478989 | 30.03.2017 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2018202306B | Globale Akte | 01.06.2023 | B2 | AU2018202306 | 18.10.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201762478989 | 30.03.2017 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3381863 | Globale Akte | 26.05.2021 | B1 | EP3381863 | 03.10.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201762478989 | 30.03.2017 |