EP3381863 - AUSFAHRBARE MASTSYSTEME UND VERFAHREN FÜR EIN MATERIALHANDHABUNGSFAHRZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.04.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.04.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.11.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.09.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.05.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.04.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 31.08.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Raymond Corporation 20 South Canal Street Greene, New York 13778-0130 / US | [2018/40] | Erfinder | 01 /
HOWE, David B 702 Brotzman Rd. Binghamton, NY New York 13901 / US | [2018/40] | Vertreter | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 Löjtnantsgatan 21 114 85 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2018/40] | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 114 85 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18165372.6 | 03.04.2018 | [2018/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762478989P | 30.03.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762478989 P | [2018/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3381863 | Datum: | 03.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3381863 | Datum: | 26.05.2021 | Sprache: | EN | [2021/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.09.2018 | Klassifikation | IPC: | B66F9/08 | [2018/40] | CPC: |
B66F9/08 (EP,US);
B66F11/04 (CN);
B66F13/00 (CN)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/19] |
Frühere [2018/40] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUSFAHRBARE MASTSYSTEME UND VERFAHREN FÜR EIN MATERIALHANDHABUNGSFAHRZEUG | [2018/40] | Englisch: | EXTENDABLE MAST SYSTEMS AND METHODS FOR A MATERIAL HANDLING VEHICLE | [2018/40] | Französisch: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS D'ACCOUDOIR RÉGLABLE POUR VÉHICULE DE MANUTENTION DE MATÉRIAUX | [2018/40] | Prüfungsverfahren | 29.03.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.03.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/19] | 29.03.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.05.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.08.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 04.11.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.03.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.03.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.03.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.04.2018 | AL | 26.05.2021 | AT | 26.05.2021 | CY | 26.05.2021 | CZ | 26.05.2021 | DK | 26.05.2021 | EE | 26.05.2021 | ES | 26.05.2021 | FI | 26.05.2021 | HR | 26.05.2021 | LT | 26.05.2021 | LV | 26.05.2021 | MC | 26.05.2021 | MK | 26.05.2021 | MT | 26.05.2021 | NL | 26.05.2021 | PL | 26.05.2021 | RO | 26.05.2021 | RS | 26.05.2021 | SI | 26.05.2021 | SK | 26.05.2021 | SM | 26.05.2021 | BG | 26.08.2021 | NO | 26.08.2021 | GR | 27.08.2021 | IS | 26.09.2021 | PT | 27.09.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 03.04.2018 | |
AL | 26.05.2021 | ||
AT | 26.05.2021 | ||
CY | 26.05.2021 | ||
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
MC | 26.05.2021 | ||
MK | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SI | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 03.04.2018 | |
AL | 26.05.2021 | ||
AT | 26.05.2021 | ||
CY | 26.05.2021 | ||
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
MC | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SI | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 03.04.2018 | |
AL | 26.05.2021 | ||
AT | 26.05.2021 | ||
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
MC | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SI | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2023/06] | AL | 26.05.2021 | |
AT | 26.05.2021 | ||
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
MC | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SI | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 26.05.2021 | |
AT | 26.05.2021 | ||
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SI | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 26.05.2021 | |
AT | 26.05.2021 | ||
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 26.05.2021 | |
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 26.05.2021 | |
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 26.05.2021 | |
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 26.05.2021 | |
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 26.05.2021 | |
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/04] | AT | 26.05.2021 | |
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 26.05.2021 | |
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 26.05.2021 | |
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 26.05.2021 | |
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 26.05.2021 | |
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 26.05.2021 | |
FI | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2936047 (QUAYLE GEORGE F) [A] 1-15 * column 3 - column 7, line 17; figures 7, 8 *; | [A]US3083853 (HASTINGS JR RUSSELL) [A] 1,10,15* figure 5 *; | [A]DE2049952 (ALLMANNA SVENSKA ELEKTRISKA AB) [A] 1,10,15 * figures 1-8 *; | [A]US3871494 (KELLY JR WILFRED H) [A] 1,10,15 * abstract * |