EP3385629 - PULSIERENDER ADIABATISCHER GASKÜHLER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.03.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.04.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.01.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.04.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 07.09.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.02.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 13.03.2024 [2024/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Heatcraft Refrigeration Products LLC 2175 West Park Place Boulevard Stone Mountain, GA 30087 / US | [2022/18] |
Frühere [2018/41] | Für alle benannten Staaten Heatcraft Refrigeration Products LLC 2175 West Park Place Boulevard Stone Mountain, GA 30087 / US | Erfinder | 01 /
NAJAFIFARD, Fardis 1547 Delia Dr. Decatur, GA Georgia 30033 / US | [2018/41] | Vertreter | Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 8QQ / GB | [2018/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18165511.9 | 03.04.2018 | [2018/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201715477634 | 03.04.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201715477634 | [2018/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3385629 | Datum: | 10.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3385629 | Datum: | 04.05.2022 | Sprache: | EN | [2022/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.08.2018 | Klassifikation | IPC: | F24F5/00, F28F25/06, F28B1/02, F28B1/06, F24F11/87, F24F6/12, F24F110/12 | [2018/41] | CPC: |
F24F5/0035 (EP,CN,US);
F28F27/003 (US);
F24F11/61 (CN);
F24F11/64 (CN);
F24F11/87 (EP,US);
F24F11/88 (CN);
F28B1/02 (EP,US);
F28B1/06 (EP,US);
F28C1/14 (US);
F28F25/02 (US);
F28F25/06 (EP,US);
F24F11/83 (EP,US);
F24F2110/10 (CN);
F24F2110/12 (EP,US);
F24F2110/20 (CN);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/20] |
Frühere [2018/41] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PULSIERENDER ADIABATISCHER GASKÜHLER | [2018/41] | Englisch: | PULSING ADIABATIC GAS COOLER | [2018/41] | Französisch: | REFROIDISSEUR DE GAZ ADIABATIQUE À IMPULSIONS | [2018/41] | Prüfungsverfahren | 04.04.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.04.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/20] | 04.04.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.01.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.03.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.03.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.03.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 07.02.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 04.05.2022 | AT | 04.05.2022 | CZ | 04.05.2022 | DK | 04.05.2022 | EE | 04.05.2022 | ES | 04.05.2022 | FI | 04.05.2022 | HR | 04.05.2022 | IT | 04.05.2022 | LT | 04.05.2022 | LV | 04.05.2022 | MC | 04.05.2022 | NL | 04.05.2022 | PL | 04.05.2022 | RO | 04.05.2022 | RS | 04.05.2022 | SE | 04.05.2022 | SI | 04.05.2022 | SK | 04.05.2022 | SM | 04.05.2022 | BG | 04.08.2022 | NO | 04.08.2022 | GR | 05.08.2022 | IS | 04.09.2022 | PT | 05.09.2022 | [2024/11] |
Frühere [2024/08] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Frühere [2023/17] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AT | 04.05.2022 | |
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Frühere [2023/07] | AT | 04.05.2022 | |
DK | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Frühere [2022/51] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Frühere [2022/50] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Frühere [2022/48] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH09113005 (MATSUSHITA SEIKO KK) [A] 1-15* abstract *; | [A]US2005012230 (KAMMERZELL DONALD L [US], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0054] , [0055]; figure 1 *; | [A]US2013186611 (SCHNEIDER STEPHEN M [US], et al) [A] 1-15 * paragraph [0031] - paragraph [0034]; figures 1,2 *; | [X]WO2015108603 (BALTIMORE AIRCOIL CO INC [US]) [X] 1-15 * page 9, line 20 - page 11, line 10; figure 2 * |