EP3549896 - STELLGLIED ZUR BETÄTIGUNG EINER FANGVORRICHTUNG EINES AUFZUGS, MIT EINER RÜCKSTELLVORRICHTUNG ZUR RÜCKSTELLUNG DES STELLGLIEDS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2019/41] | RÜCKSTELLVORRICHTUNG ZUR RÜCKSTELLUNG EINES STELLGLIEDS ZUR BETÄTIGUNG EINER FANGVORRICHTUNG FÜR EINEN AUFZUG | ||
[2023/40] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 14.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.10.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.02.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.04.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 06.09.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KONE Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki / FI | [2019/41] | Erfinder | 01 /
KOSKINEN, Antti c/o KONE Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki / FI | 02 /
HALLIKAINEN, Pekka c/o KONE Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki / FI | 03 /
MÄKI, Antti c/o KONE Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki / FI | 04 /
HARTIKAINEN, Petri c/o KONE Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki / FI | [2019/41] | Vertreter | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [2019/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18166112.5 | 06.04.2018 | [2019/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3549896 | Datum: | 09.10.2019 | Sprache: | EN | [2019/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.11.2018 | Klassifikation | IPC: | B66B5/18, B66B5/00 | [2019/41] | CPC: |
B66B5/18 (EP,US);
B66B1/34 (CN);
B66B5/0087 (EP,US);
B66B5/044 (CN);
B66B5/22 (CN);
F16D59/02 (US);
F16D2121/22 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/20] |
Frühere [2019/41] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STELLGLIED ZUR BETÄTIGUNG EINER FANGVORRICHTUNG EINES AUFZUGS, MIT EINER RÜCKSTELLVORRICHTUNG ZUR RÜCKSTELLUNG DES STELLGLIEDS | [2023/40] | Englisch: | ACTUATOR FOR ACTUATING A SAFETY GEAR OF AN ELEVATOR, WITH A RESETTING DEVICE FOR RESETTING THE ACTUATOR | [2023/40] | Französisch: | ACTIONNEUR DESTINÉ À ACTIONNER UN PARACHUTE D'UN ASCENSEUR, AVEC UN DISPOSITIF DE RÉINITIALISATION POUR RÉINITIALISER L'ACTIONNEUR | [2023/40] |
Frühere [2019/41] | RÜCKSTELLVORRICHTUNG ZUR RÜCKSTELLUNG EINES STELLGLIEDS ZUR BETÄTIGUNG EINER FANGVORRICHTUNG FÜR EINEN AUFZUG | ||
Frühere [2019/41] | RESETTING DEVICE FOR RESETTING AN ACTUATOR FOR ACTUATING A SAFETY GEAR OF AN ELEVATOR | ||
Frühere [2019/41] | DISPOSITIF DE RÉINITIALISATION POUR RÉINITIALISER UN ACTIONNEUR DESTINÉ À ACTIONNER UN ENGRENAGE DE SÉCURITÉ D'UN ASCENSEUR | Prüfungsverfahren | 07.04.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.04.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/20] | 07.04.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.02.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.06.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.10.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.02.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/29] | 14.03.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2024/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.04.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2024 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2007051563 (OH JAE-HYUK [US], et al) [X] 1,2,14,15 * abstract ** paragraphs [0031] - [0037] *; | [XA]JP2009227353 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [X] 1-3,5,14,15 * abstract * [A] 4,6-13; | [XDA]US2011226560 (HUSMANN JOSEF [CH]) [XD] 1-3,5,6,14,15 * abstract * * paragraphs [0088] , [0 89] * [A] 4,7-13 | vom Anmelder | US2011226560 |