EP3552714 - PULVERFÖRDERER ZUM FÖRDERN VON BESCHICHTUNGSPULVER, VERFAHREN ZUM HERSTELLEN DES PULVERFÖRDERERS UND PULVERZENTRUM MIT DEM PULVERFÖRDERER ZUM VERSORGEN EINER PULVERBESCHICHTUNGSANLAGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.12.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.01.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.09.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.04.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 13.09.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten WAGNER INTERNATIONAL AG Industriestrasse 22 9450 Altstätten / CH | [2019/42] | Erfinder | 01 /
Lutz, Gilbert Krokusweg 9 9451 Kriessern / CH | 02 /
Studerus, Patrik Kornfeldstr. 2A 9323 Steinach / CH | 03 /
Dietsche, Michael Auenstrasse 44 9451 Kriessern / CH | [2019/42] | Vertreter | Nückel, Thomas Patentanwaltskanzlei Nückel Eichweidstrasse 22 8820 Wädenswil / CH | [N/P] |
Frühere [2019/42] | Nückel, Thomas Patentanwaltskanzlei Nückel Oberdorfstrasse 16 8820 Wädenswil / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18167071.2 | 12.04.2018 | [2019/42] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3552714 | Datum: | 16.10.2019 | Sprache: | DE | [2019/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3552714 | Datum: | 17.02.2021 | Sprache: | DE | [2021/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.08.2018 | Klassifikation | IPC: | B05B7/14 | [2019/42] | CPC: |
B05B7/1404 (EP,CN);
B05B7/1459 (EP,US);
B05B12/00 (CN);
B05B15/55 (CN);
B05B7/1472 (US);
B05B7/166 (CN);
B65G53/28 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/22] |
Frühere [2019/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PULVERFÖRDERER ZUM FÖRDERN VON BESCHICHTUNGSPULVER, VERFAHREN ZUM HERSTELLEN DES PULVERFÖRDERERS UND PULVERZENTRUM MIT DEM PULVERFÖRDERER ZUM VERSORGEN EINER PULVERBESCHICHTUNGSANLAGE | [2019/42] | Englisch: | POWDER CONVEYOR FOR CONVEYING COATING POWDER, METHOD FOR PRODUCING THE POWDER CONVEYOR AND POWDER CENTRE WITH THE POWDER CONVEYOR FOR SUPPLYING A POWDER COATING INSTALLATION | [2019/42] | Französisch: | TRANSPORTEUR DE POUDRE DESTINÉ À TRANSPORTER LE POUDRE DE REVÊTEMENT, MÉTHODE DE FABRIQUATION DE TRANSPORTATEUR ET CENTRE D'ALIMENTATION EN POUDRE POURVU DE TRANSPORTEUR DE POUDRE DESTINÉ À ALIMENTER UN CENTRE D'ALIMENTATION EN POUDRE | [2019/42] | Prüfungsverfahren | 16.04.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/22] | 16.04.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.09.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.01.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 11.01.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.01.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.11.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.04.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.04.2018 | AL | 17.02.2021 | CY | 17.02.2021 | CZ | 17.02.2021 | DK | 17.02.2021 | EE | 17.02.2021 | ES | 17.02.2021 | FI | 17.02.2021 | HR | 17.02.2021 | LT | 17.02.2021 | LV | 17.02.2021 | MC | 17.02.2021 | MK | 17.02.2021 | MT | 17.02.2021 | NL | 17.02.2021 | RO | 17.02.2021 | RS | 17.02.2021 | SE | 17.02.2021 | SI | 17.02.2021 | SK | 17.02.2021 | SM | 17.02.2021 | TR | 17.02.2021 | IE | 12.04.2021 | LU | 12.04.2021 | FR | 17.04.2021 | BG | 17.05.2021 | NO | 17.05.2021 | GR | 18.05.2021 | IS | 17.06.2021 | PT | 17.06.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 12.04.2018 | |
AL | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
MK | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
TR | 17.02.2021 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
FR | 17.04.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2024/23] | HU | 12.04.2018 | |
AL | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
MK | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
FR | 17.04.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 12.04.2018 | |
AL | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
FR | 17.04.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 17.02.2021 | |
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
FR | 17.04.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
FR | 17.04.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
FR | 17.04.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
FR | 17.04.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
FR | 17.04.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
FR | 17.04.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/04] | CZ | 17.02.2021 | |
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/50] | CZ | 17.02.2021 | |
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/49] | CZ | 17.02.2021 | |
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/48] | CZ | 17.02.2021 | |
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/46] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/42] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 17.02.2021 | |
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE102005006522 (WAGNER J AG [CH]) [A] 1-15* figure 1 *; | [AD]EP3238832 (J WAGNER AG [CH]) [AD] 1-15 * figure 5 * | vom Anmelder | EP3238832 |