Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10844492 | Globale Akte | 24.11.2020 | B2 | US2018334749 | 22.11.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | GB201707986 | 18.05.2017 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3404125 | Globale Akte | 26.06.2019 | B1 | EP3404125 | 21.11.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | GB201707986 | 18.05.2017 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | GB201707986D0 | 05.07.2017 | D0 | Prioritätsnummer | Datum | GB201707986 | 18.05.2017 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | SG10201803427Y | 28.12.2018 | A | Prioritätsnummer | Datum | GB201707986 | 18.05.2017 |