EP3564064 - LADESTATIONSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.10.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.07.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.05.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.10.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AT | veröffentlicht am 28.08.2024 [2024/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Deutsche Telekom AG Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn / DE | [2019/45] | Erfinder | 01 /
Pfeuffer, Marco Schießgartenstraße 25a 64839 Münster / DE | [2019/45] | Vertreter | Nern, Peter-Michael Brandt & Nern Patentanwälte Kekuléstrasse 2-4 12489 Berlin / DE | [2019/45] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18170197.0 | 30.04.2018 | [2019/45] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3564064 | Datum: | 06.11.2019 | Sprache: | DE | [2019/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3564064 | Datum: | 30.11.2022 | Sprache: | DE | [2022/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.11.2018 | Klassifikation | IPC: | G06Q50/06, H04Q9/00, H02J7/00, H02J3/00, G06Q50/30, B60L53/14, B60L53/30, B60L53/65, B60L53/66, B60L53/68 | [2022/31] | CPC: |
B60L53/665 (EP,US);
B60L53/14 (EP);
B60L53/305 (EP);
B60L53/65 (EP);
B60L53/68 (EP);
G06Q30/06 (EP);
H02J3/007 (EP,US);
B60L2240/72 (EP);
B60L2250/20 (EP);
G06Q50/06 (EP);
G06Q50/40 (EP);
H02J2310/48 (EP,US);
H02J7/00045 (EP,US);
H04Q2209/60 (EP);
Y02T10/70 (EP);
Y02T10/7072 (EP);
Y02T10/72 (EP);
Y02T90/12 (EP);
Y02T90/14 (EP);
Y02T90/16 (EP);
Y02T90/167 (EP);
Y04S30/14 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2019/45] | B60L11/18, G06Q50/06, G06Q50/30, H02J3/00, H02J7/00, H04Q9/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LADESTATIONSSYSTEM | [2019/45] | Englisch: | CHARGING POINT SYSTEM | [2019/45] | Französisch: | SYSTÈME DE STATION DE CHARGEMENT | [2019/45] | Prüfungsverfahren | 12.03.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.03.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/45] | 12.03.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 14.05.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.11.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.06.2022 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 08.07.2022 geplant war | 08.07.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 21.07.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.10.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.10.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.10.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 31.08.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 30.11.2022 | CZ | 30.11.2022 | DK | 30.11.2022 | EE | 30.11.2022 | ES | 30.11.2022 | FI | 30.11.2022 | HR | 30.11.2022 | IT | 30.11.2022 | LT | 30.11.2022 | LV | 30.11.2022 | MC | 30.11.2022 | NL | 30.11.2022 | PL | 30.11.2022 | RO | 30.11.2022 | RS | 30.11.2022 | SE | 30.11.2022 | SI | 30.11.2022 | SK | 30.11.2022 | SM | 30.11.2022 | NO | 28.02.2023 | GR | 01.03.2023 | IS | 30.03.2023 | PT | 31.03.2023 | AT | 30.04.2023 | BE | 30.04.2023 | CH | 30.04.2023 | FR | 30.04.2023 | GB | 30.04.2023 | IE | 30.04.2023 | LI | 30.04.2023 | LU | 30.04.2023 | [2024/35] |
Frühere [2024/26] | AL | 30.11.2022 | |
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
IT | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
MC | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SI | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
BE | 30.04.2023 | ||
CH | 30.04.2023 | ||
FR | 30.04.2023 | ||
GB | 30.04.2023 | ||
IE | 30.04.2023 | ||
LI | 30.04.2023 | ||
LU | 30.04.2023 | ||
Frühere [2024/21] | AL | 30.11.2022 | |
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
MC | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SI | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
BE | 30.04.2023 | ||
CH | 30.04.2023 | ||
FR | 30.04.2023 | ||
GB | 30.04.2023 | ||
IE | 30.04.2023 | ||
LI | 30.04.2023 | ||
LU | 30.04.2023 | ||
Frühere [2024/11] | AL | 30.11.2022 | |
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
MC | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SI | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
BE | 30.04.2023 | ||
CH | 30.04.2023 | ||
FR | 30.04.2023 | ||
GB | 30.04.2023 | ||
LI | 30.04.2023 | ||
LU | 30.04.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AL | 30.11.2022 | |
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
MC | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SI | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
CH | 30.04.2023 | ||
GB | 30.04.2023 | ||
LI | 30.04.2023 | ||
LU | 30.04.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AL | 30.11.2022 | |
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
MC | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SI | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
GB | 30.04.2023 | ||
LU | 30.04.2023 | ||
Frühere [2024/04] | AL | 30.11.2022 | |
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SI | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
LU | 30.04.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AL | 30.11.2022 | |
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SI | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AL | 30.11.2022 | |
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SK | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 30.11.2022 | |
CZ | 30.11.2022 | ||
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/35] | CZ | 30.11.2022 | |
DK | 30.11.2022 | ||
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RO | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/34] | DK | 30.11.2022 | |
EE | 30.11.2022 | ||
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/33] | DK | 30.11.2022 | |
ES | 30.11.2022 | ||
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
SM | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/29] | ES | 30.11.2022 | |
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
NL | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/25] | ES | 30.11.2022 | |
FI | 30.11.2022 | ||
HR | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
PL | 30.11.2022 | ||
RS | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
IS | 30.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/23] | ES | 30.11.2022 | |
FI | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
LV | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
GR | 01.03.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/22] | ES | 30.11.2022 | |
FI | 30.11.2022 | ||
LT | 30.11.2022 | ||
SE | 30.11.2022 | ||
NO | 28.02.2023 | ||
PT | 31.03.2023 | ||
Frühere [2023/20] | LT | 30.11.2022 | |
NO | 28.02.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE102010009583 (ENBW AG [DE]) [A] 1-15* the whole document *; | [A]EP2455924 (TELIASONERA AB [SE], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [XI]WO2013062453 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [X] 1,3,4,6,13,15 * abstract * * figures 1-5, 10 * * page 20, line 30 - page 28, line 27 * * page 47, line 16 - page 57, line 32 * * claims 1-32 * [I] 2,5,7-12,14; | [A]WO2013123988 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [XI]US2014354228 (WILLIAMS NATE [US], et al) [X] 1,6,13,15 * abstract * * figures 1-5 * * paragraphs [0015] , [0 27] - [0063] * * claims 1-16 * [I] 2,7-12,14 | Prüfung | - Anonymous, "SIM Cards: What is the difference between ICCID, IMSI and IMEI numbers? : ??? ???", (20150522), URL: https://m.blog.naver.com/framkang/220363349346, (20200401), XP055681864 |