EP3564421 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM BEHANDELN VON FÄDEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 04.10.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.10.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.11.2020 [2020/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Heberlein AG Bleikenstrasse 11 9630 Wattwil / CH | [2019/45] | Erfinder | 01 /
Landolt, Andrin Lönerenweg 8 8708 Männedorf / CH | 02 /
Rembold, Benjamin Lachernweg 30 8952 Schlieren / CH | 03 /
Haefeli, Roman Schwarzbachstrasse 91 8713 Uerikon / CH | [2019/45] | Vertreter | Hepp Wenger Ryffel AG Friedtalweg 5 9500 Wil / CH | [2019/45] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18170364.6 | 02.05.2018 | [2019/45] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3564421 | Datum: | 06.11.2019 | Sprache: | DE | [2019/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.09.2018 | Klassifikation | IPC: | D02J1/08, D02G1/16, F15C1/22 | [2019/45] | CPC: |
D02J1/08 (EP);
D02G1/161 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/45] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM BEHANDELN VON FÄDEN | [2019/45] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR TREATING THREADS | [2019/45] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DESTINÉS AU TRAITEMENT DES FIBRES | [2019/45] | Prüfungsverfahren | 03.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/47] | 29.06.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/47] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2020 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3158166 (WARREN RAYMOND W); | [A]US3247861 (PETER BAUER); | [XDI]DE2823335 (NORDDEUTSCHE FASERWERKE GMBH) | vom Anmelder | US3016066 | US3636601 | US3638291 | DE2813368 | DE2823335 | WO2010086258 | EP2655710 |