EP3404085 - VERFAHREN ZUR IN-SITU-SYNTHESE DER DISPERSION VON ZNO-TIO2-NANOPARTIKELN IN ÖL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.12.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.01.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.12.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.05.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 19.10.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Indian Oil Corporation Limited G-9 Ali Yavar Jung Marg Bandra (East) Mumbai 400051 / IN | [2018/47] | Erfinder | 01 /
VIJAYARAJ, Munusamy c/o Indian Oil Corporation Limited, R&D Centre Sector-13 121007 Faridabad, Haryana / IN | 02 /
HAIT, Samik Kumar c/o Indian Oil Corporation Limited, R&D Centre Sector-13 121007 Faridabad, Haryana / IN | 03 /
SASTRY, Madhira Indu Sekhara c/o Indian Oil Corporation Limited, R&D Centre Sector-13 121007 Faridabad, Haryana / IN | 04 /
RAMAKUMAR, Sankara Sri Venkata c/o Indian Oil Corporation Limited, R&D Centre Sector-13 121007 Faridabad, Haryana / IN | [2018/47] | Vertreter | Hynell Intellectual Property AB Kabyssgatan 4D 120 30 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2021/07] | Hynell Intellectual Property AB P.O.Box 138 683 23 Hagfors / SE | ||
Frühere [2018/47] | Hynell Patenttjänst AB Box 138 683 23 Hagfors / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18172605.0 | 16.05.2018 | [2018/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IN201721017139 | 16.05.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IN201721017139 | [2018/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3404085 | Datum: | 21.11.2018 | Sprache: | EN | [2018/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3404085 | Datum: | 17.02.2021 | Sprache: | EN | [2021/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.10.2018 | Klassifikation | IPC: | C10M177/00, C10M125/10, B82Y99/00, B82Y40/00 | [2018/47] | CPC: |
C10M125/10 (EP,US);
C01G23/053 (US);
C01G9/02 (US);
C10M177/00 (EP,US);
B82Y30/00 (EP,US);
B82Y40/00 (EP,US);
B82Y99/00 (US);
C10M2201/062 (EP,US);
C10N2020/06 (EP,US);
| C-Set: |
C10M2201/062, C10N2010/04 (US,EP);
C10M2201/062, C10N2010/08 (US,EP) | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/26] |
Frühere [2018/47] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR IN-SITU-SYNTHESE DER DISPERSION VON ZNO-TIO2-NANOPARTIKELN IN ÖL | [2018/47] | Englisch: | PROCESS FOR IN-SITU SYNTHESIS OF DISPERSION ZNO-TIO2 NANOPARTICLES IN OIL | [2018/47] | Französisch: | PROCÉDÉ DE SYNTHÈSE IN SITU DE LA DISPERSION DE NANOPARTICULES DE ZNO-TIO2 DANS DE L'HUILE | [2018/47] | Prüfungsverfahren | 21.05.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.05.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/26] | 21.05.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.12.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.12.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.12.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.12.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 18.11.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.05.2018 | AL | 17.02.2021 | AT | 17.02.2021 | CY | 17.02.2021 | CZ | 17.02.2021 | DK | 17.02.2021 | EE | 17.02.2021 | ES | 17.02.2021 | FI | 17.02.2021 | HR | 17.02.2021 | IT | 17.02.2021 | LT | 17.02.2021 | LV | 17.02.2021 | MC | 17.02.2021 | MK | 17.02.2021 | MT | 17.02.2021 | NL | 17.02.2021 | PL | 17.02.2021 | RO | 17.02.2021 | RS | 17.02.2021 | SE | 17.02.2021 | SI | 17.02.2021 | SK | 17.02.2021 | SM | 17.02.2021 | IE | 16.05.2021 | LU | 16.05.2021 | BG | 17.05.2021 | NO | 17.05.2021 | GR | 18.05.2021 | BE | 31.05.2021 | CH | 31.05.2021 | FR | 31.05.2021 | LI | 31.05.2021 | IS | 17.06.2021 | PT | 17.06.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 16.05.2018 | |
AL | 17.02.2021 | ||
AT | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
MK | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 16.05.2021 | ||
LU | 16.05.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 16.05.2018 | |
AL | 17.02.2021 | ||
AT | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 16.05.2021 | ||
LU | 16.05.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 16.05.2021 | ||
LU | 16.05.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 16.05.2021 | ||
LU | 16.05.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 16.05.2021 | ||
LU | 16.05.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
IE | 16.05.2021 | ||
LU | 16.05.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/11] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
LU | 16.05.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
LU | 16.05.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
LU | 16.05.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 17.02.2021 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 17.02.2021 | |
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/42] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/39] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 17.02.2021 | |
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP2135925 (AFTON CHEMICAL CORP [US]) [A] 1-16 * paragraph [0007] - paragraph [0016] * * example -; claim - *; | [XDA]CN104194867 (QIAN ZHENGMING) [XD] 16 * example -; claim - * * paragraph [0007] - paragraph [0012] * [A] 1-15; | [AD]US2016237373 (VIJAYARAJ MUNUSAMY [IN], et al) [AD] 1-16 * paragraph [0013] - paragraph [0027] * * paragraph [0040] - paragraph [0044] * * example -; claim - *; | [A] - SHAHNAZAR SHEIDA ET AL, "Enhancing lubricant properties by nanoparticle additives", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V., BARKING, GB, (20160106), vol. 41, no. 4, doi:10.1016/J.IJHYDENE.2015.12.040, ISSN 0360-3199, pages 3153 - 3170, XP029396653 [A] 1-16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.12.040 | vom Anmelder | US8008237 | WO2014033634 | CN104194867 | US2016237373 | - Journal of Colloid and Interface Science, (20040000), vol. 272, pages 391 - 398 |