02.08.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] |
12.07.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] |
12.07.2024 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] |
28.05.2024 |
Änderung - Vertreter |
|
24.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] |
17.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.06.2024 [2024/25] |
10.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.06.2024 [2024/24] |
03.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.06.2024 [2024/23] |
19.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.05.2024 [2024/21] |
12.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.05.2024 [2024/20] |
01.03.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.04.2024 [2024/14] |
16.02.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.03.2024 [2024/12] |
09.02.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.03.2024 [2024/11] |
02.02.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.03.2024 [2024/10] |
26.01.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.02.2024 [2024/09] |
19.01.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.02.2024 [2024/08] |
25.10.2023 |
Änderung - Vertreter |
|
04.08.2023 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 06.09.2023 [2023/36] |
26.07.2023 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
25.07.2023 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
25.07.2023 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
27.03.2023 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
14.03.2023 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
10.03.2023 |
Änderung - Erfinder |
|
03.03.2023 |
Änderung - Erfinder |
|
03.03.2023 |
Änderung - Erfinder |
veröffentlicht am 05.04.2023 [2023/14] |
02.04.2022 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
12.05.2021 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
09.03.2021 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
28.10.2020 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
07.04.2020 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
31.03.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
04.02.2020 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
20.09.2019 |
Erster Prüfungsbericht |
|
18.09.2019 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
14.06.2019 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
14.06.2019 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 17.07.2019 [2019/29] |
14.06.2019 |
Änderung - benannte Staaten |
veröffentlicht am 17.07.2019 [2019/29] |
07.06.2019 |
Änderung durch den Anmelder |
|
02.11.2018 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 05.12.2018 [2018/49] |
30.07.2018 |
Änderung - Vertreter |
|