EP3409241 - ANPASSBARE VERGRÖSSERUNGEN FÜR ACETABULÄRE IMPLANTATE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.08.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.03.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.09.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 14.06.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 02.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SI | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Zimmer, Inc. 1800 West Center Street Warsaw, IN 46580 / US | [2018/49] | Erfinder | 01 /
MCPHERSON, Edward J. Warsaw, IN 46580 / US | 02 /
MACKE, Jacob Warsaw, IN 46580 / US | [2023/36] |
Frühere [2023/14] | 01 /
McPherson, Edward J. Warsaw, IN 46580 / US | ||
02 /
MACKE, Jacob Warsaw, IN 46580 / US | |||
Frühere [2018/49] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | Taor, Simon Edward William, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [N/P] |
Frühere [2018/49] | Mays, Julie, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London, EC1A 4HD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18175381.5 | 31.05.2018 | [2018/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762512904P | 31.05.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762512904 P | [2018/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3409241 | Datum: | 05.12.2018 | Sprache: | EN | [2018/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3409241 | Datum: | 06.09.2023 | Sprache: | EN | [2023/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.10.2018 | Klassifikation | IPC: | A61F2/30, A61F2/34 | [2018/49] | CPC: |
A61F2/30734 (EP,US);
A61F2/30771 (US);
A61F2/34 (EP,US);
A61F2/30749 (US);
A61F2/30942 (US);
A61F2002/30024 (US);
A61F2002/30131 (US);
A61F2002/30176 (US);
A61F2002/30181 (US);
A61F2002/30433 (EP,US);
A61F2002/30449 (EP,US);
A61F2002/30561 (EP,US);
A61F2002/30578 (EP,US);
A61F2002/30617 (US);
A61F2002/30688 (EP,US);
A61F2002/3069 (US);
A61F2002/30736 (EP,US);
A61F2002/30784 (US);
A61F2002/3092 (EP,US);
A61F2002/3093 (US);
A61F2002/3096 (EP,US);
A61F2002/30968 (US);
A61F2002/3097 (US);
A61F2002/30985 (EP,US);
A61F2310/00023 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/29] |
Frühere [2018/49] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANPASSBARE VERGRÖSSERUNGEN FÜR ACETABULÄRE IMPLANTATE | [2018/49] | Englisch: | CUSTOMIZABLE AUGMENTS FOR ACETABULAR IMPLANTS | [2018/49] | Französisch: | AJOUTS PERSONNALISABLES POUR IMPLANTS ACÉTABULAIRES | [2018/49] | Prüfungsverfahren | 05.06.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.06.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/29] | 05.06.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 23.09.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.04.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.10.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.03.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.03.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.07.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.07.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.07.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 07.06.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 06.09.2023 | CZ | 06.09.2023 | DK | 06.09.2023 | EE | 06.09.2023 | ES | 06.09.2023 | FI | 06.09.2023 | HR | 06.09.2023 | IT | 06.09.2023 | LT | 06.09.2023 | LV | 06.09.2023 | NL | 06.09.2023 | PL | 06.09.2023 | RO | 06.09.2023 | RS | 06.09.2023 | SE | 06.09.2023 | SI | 06.09.2023 | SK | 06.09.2023 | SM | 06.09.2023 | NO | 06.12.2023 | GR | 07.12.2023 | IS | 06.01.2024 | PT | 08.01.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/33] | AT | 06.09.2023 | |
CZ | 06.09.2023 | ||
DK | 06.09.2023 | ||
EE | 06.09.2023 | ||
ES | 06.09.2023 | ||
FI | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
IT | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
PL | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
PT | 08.01.2024 | ||
Frühere [2024/26] | AT | 06.09.2023 | |
CZ | 06.09.2023 | ||
EE | 06.09.2023 | ||
ES | 06.09.2023 | ||
FI | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
IT | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
PL | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
PT | 08.01.2024 | ||
Frühere [2024/25] | AT | 06.09.2023 | |
CZ | 06.09.2023 | ||
EE | 06.09.2023 | ||
ES | 06.09.2023 | ||
FI | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
PL | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
PT | 08.01.2024 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 06.09.2023 | |
CZ | 06.09.2023 | ||
EE | 06.09.2023 | ||
ES | 06.09.2023 | ||
FI | 06.09.2023 | ||
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
RO | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SK | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
PT | 08.01.2024 | ||
Frühere [2024/20] | FI | 06.09.2023 | |
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
SM | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
IS | 06.01.2024 | ||
Frühere [2024/14] | FI | 06.09.2023 | |
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
NL | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
Frühere [2024/10] | FI | 06.09.2023 | |
HR | 06.09.2023 | ||
LT | 06.09.2023 | ||
LV | 06.09.2023 | ||
RS | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
Frühere [2024/09] | FI | 06.09.2023 | |
LT | 06.09.2023 | ||
SE | 06.09.2023 | ||
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 06.09.2023 | |
NO | 06.12.2023 | ||
GR | 07.12.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2960418 (EVOLUTIS [FR]) [A] 1-11* page 3, line 18 - page 4, line 6 *; | [XYI]WO2011156504 (SMITH & NEPHEW INC [US], et al) [X] 1-6,9,10 * paragraphs [0161] , [0166] , [0307] , [0313] * [Y] 7,8 [I] 11; | [Y]WO2015187038 (OSSIS LTD [NZ]) [Y] 7,8 * page 17, lines 16-24 * * page 21, line 31 - page 22, line 4 *; | [A]WO2017005514 (LINK WALDEMAR GMBH CO [DE]) [A] 1-11 * page 17, line 31 - page 19, line 5 * | vom Anmelder | US5282861 | - LEVINE, B.R. et al., "Experimental and Clinical Performance of Porous Tantalum in Orthopedic Surgery", Biomaterials, (20060000), vol. 27, doi:doi:10.1016/j.biomaterials.2006.04.041, pages 4671 - 4681, XP025097469 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2006.04.041 |