EP3578364 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DREIDIMENSIONALER STRUKTUREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.06.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 08.11.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.10.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.11.2020 [2020/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LSS Laser-Sinter-Service GmbH Gottlieb-Daimler-Straße 12 59439 Holzwickede / DE | [2019/50] | Erfinder | 01 /
Hanning, Hermann Quellenstrasse 13 32758 Detmold / DE | [2019/50] | Vertreter | Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB Rüttenscheider Straße 62 45130 Essen / DE | [2019/50] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18176759.1 | 08.06.2018 | [2019/50] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3578364 | Datum: | 11.12.2019 | Sprache: | DE | [2019/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.12.2018 | Klassifikation | IPC: | B33Y10/00, B22F3/105, B33Y30/00, B33Y40/00, B29C64/153, B29C64/30, B29C64/245, B29C64/268 | [2019/50] | CPC: |
B33Y10/00 (EP,US);
B22F12/17 (EP,US);
B22F10/28 (EP,US);
B22F10/40 (EP,US);
B22F12/33 (EP,US);
B29C64/153 (EP);
B29C64/245 (EP);
B29C64/268 (EP);
B29C64/30 (EP);
B33Y30/00 (EP);
B33Y40/00 (EP,US);
B22F10/32 (EP,US);
Y02P10/25 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/29] |
Frühere [2019/50] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DREIDIMENSIONALER STRUKTUREN | [2019/50] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING A THREE DIMENSIONAL STRUCTURE | [2019/50] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE STRUCTURES TRIDIMENSIONNELLES | [2019/50] | Prüfungsverfahren | 10.06.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/29] | 10.06.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 13.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/48] | 06.07.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen [2020/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1358855 (BEGO MEDICAL AG [DE]) [A] 1-19 * figure 2 * * paragraph [0011] *; | [A]WO2004050323 (OBJET GEOMETRIES LTD [IL], et al) [A] 1-19 * figure 2A ** paragraph [0088] *; | [Y]US2014264187 (LAKE CARLA [US], et al) [Y] 17 * claim 4 *; | [Y]WO2015149054 (EZ PRINT LLC [US], et al) [Y] 7 * figure 4 * * paragraph [0064] *; | [Y]DE102014004633 (CL SCHUTZRECHTSVERWALTUNGS GMBH [DE]) [Y] 19 * figure 4 * * paragraph [0036] *; | [XY]US2016107229 (OKAZAKI SHUJI [JP], et al) [X] 1-3,5,6,8-10,12-16 * figure 9 * * figure 1 * * claim 1 * * paragraph [0005] * * paragraph [0048] * [Y] 17-19; | [XY]US2017190120 (BLOOME CORY MARK [US], et al) [X] 1-6,8-13 * figure 2 * * paragraph [0004] * * paragraph [0026] - paragraph [0027] * * figure 3A * * paragraph [0055] * * paragraph [0032] - paragraph [0033] * * paragraph [0027] * [Y] 7,18 | vom Anmelder | WO2012160344 |