15.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] |
24.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.07.2022 [2022/30] |
17.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.07.2022 [2022/29] |
10.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.07.2022 [2022/28] |
03.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.07.2022 [2022/27] |
14.05.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.06.2021 [2021/24] |
16.04.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.05.2021 [2021/20] |
12.03.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.04.2021 [2021/15] |
19.02.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.03.2021 [2021/12] |
05.02.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.03.2021 [2021/10] |
13.11.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.12.2020 [2020/51] |
02.10.2020 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 04.11.2020 [2020/45] |
14.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.09.2020 [2020/38] |
07.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.09.2020 [2020/37] |
31.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.09.2020 [2020/36] |
24.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.08.2020 [2020/35] |
17.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] |
03.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] |
29.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] |
22.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.06.2020 [2020/26] |
08.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.06.2020 [2020/24] |
01.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.06.2020 [2020/23] |
24.04.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.05.2020 [2020/22] |
17.04.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.05.2020 [2020/21] |
25.10.2019 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 27.11.2019 [2019/48] |
22.10.2019 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
22.10.2019 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
22.10.2019 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
29.09.2019 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
27.09.2019 |
Änderung - Anmelder |
|
27.09.2019 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 30.10.2019 [2019/44] |
13.09.2019 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 16.10.2019 [2019/42] |
13.09.2019 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 16.10.2019 [2019/42] |
12.07.2019 |
Änderung durch den Anmelder |
|
05.07.2019 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
05.07.2019 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 07.08.2019 [2019/32] |
05.07.2019 |
Änderung - benannte Staaten |
veröffentlicht am 07.08.2019 [2019/32] |
30.11.2018 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 02.01.2019 [2019/01] |
11.06.2018 |
Änderung - Vertreter |
|