EP3422607 - LEISTUNG UND KOMMUNIKATION ÜBER EINE FASEROPTISCHE VERKABELUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 25.10.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 29.09.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.07.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 30.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rolls-Royce Corporation 450 South Meridian Street Indianapolis, IN 46225 / US | Für alle benannten Staaten Rolls-Royce North American Technologies, Inc. 2059 S. Tibbs Avenue Indianapolis, IN 46241 / US | [2019/44] |
Frühere [2019/01] | Für alle benannten Staaten Rolls-Royce Corporation 450 South Meridian Street Indianapolis, Indiana 46225 / US | ||
Für alle benannten Staaten Rolls-Royce North American Technologies, Inc. 2059 S. Tibbs Avenue Indianapolis, IN 46241 / US | Erfinder | 01 /
Skertic, Richard 4303 Worchester Court Carmel, IN Indiana 46033 / US | 02 /
Costello, John 1503 Danielle Drive Indianapolis, IN Indiana 46231 / US | [2019/01] | Vertreter | Rolls-Royce plc Moor Lane (ML-9) PO Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | [N/P] |
Frühere [2019/01] | Rolls-Royce plc Intellectual Property Dept SinA-48 PO Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18177017.3 | 11.06.2018 | [2019/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201715634453 | 27.06.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201715634453 | [2019/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3422607 | Datum: | 02.01.2019 | Sprache: | EN | [2019/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3422607 | Datum: | 27.11.2019 | Sprache: | EN | [2019/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.11.2018 | Klassifikation | IPC: | H04B10/80, H04B10/516 | [2019/01] | CPC: |
H04B10/516 (EP,US);
H04B10/808 (US);
G08C23/04 (EP,US);
H04B10/25 (US);
H04B10/807 (EP,US);
H04J14/02 (US);
H04B2210/516 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/32] |
Frühere [2019/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LEISTUNG UND KOMMUNIKATION ÜBER EINE FASEROPTISCHE VERKABELUNG | [2019/01] | Englisch: | POWER AND COMMUNICATIONS OVER FIBER OPTIC CABLING | [2019/01] | Französisch: | PUISSANCE ET COMMUNICATIONS SUR CÂBLAGE DE FIBRE OPTIQUE | [2019/01] | Prüfungsverfahren | 02.07.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.07.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/32] | 02.07.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.09.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.10.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.10.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.10.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 28.08.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/45] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 11.06.2018 | AL | 27.11.2019 | AT | 27.11.2019 | CY | 27.11.2019 | CZ | 27.11.2019 | DK | 27.11.2019 | EE | 27.11.2019 | ES | 27.11.2019 | FI | 27.11.2019 | HR | 27.11.2019 | IT | 27.11.2019 | LT | 27.11.2019 | LV | 27.11.2019 | MC | 27.11.2019 | MK | 27.11.2019 | MT | 27.11.2019 | NL | 27.11.2019 | PL | 27.11.2019 | RO | 27.11.2019 | RS | 27.11.2019 | SE | 27.11.2019 | SI | 27.11.2019 | SK | 27.11.2019 | SM | 27.11.2019 | TR | 27.11.2019 | BG | 27.02.2020 | NO | 27.02.2020 | GR | 28.02.2020 | IS | 27.03.2020 | PT | 19.04.2020 | IE | 11.06.2020 | LU | 11.06.2020 | BE | 30.06.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/27] | HU | 11.06.2018 | |
AL | 27.11.2019 | ||
AT | 27.11.2019 | ||
CY | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
IT | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
MT | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
TR | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
IE | 11.06.2020 | ||
LU | 11.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
IT | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
IE | 11.06.2020 | ||
LU | 11.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
IT | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
IE | 11.06.2020 | ||
LU | 11.06.2020 | ||
Frühere [2021/15] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
IT | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
LU | 11.06.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
IT | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 27.11.2019 | |
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 27.11.2019 | |
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Frühere [2020/26] | FI | 27.11.2019 | |
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Frühere [2020/24] | FI | 27.11.2019 | |
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | FI | 27.11.2019 | |
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 27.11.2019 | |
LT | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NO | 27.02.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0290243 (SIMMONDS PRECISION PRODUCTS [US]) [A] 1-15 * abstract ** figure 1 *; | [A]WO0188875 (MARCONI CASWELL LTD [GB], et al) [A] 1-15 * abstract * * figure 1 *; | [A]EP1956493 (JDS UNIPHASE CORP [US]) [A] 1-15 * paragraphs [0038] - [0048] * * figure 1 *; | [A]WO2015055250 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-15 * abstract * * figure 1 * |