EP3581802 - ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR ABSTÜTZUNG EINES RADIALTURBOMASCHINENLAUFRADES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 15.11.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.10.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.11.2020 [2020/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2019/51] | Erfinder | 01 /
Hilgenberg, Frederic Kasseler Str. 31 45145 Essen / DE | 02 /
Naß, Dieter Am Bendmannsfeld 15 d 47447 Moers / DE | [2019/51] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18177778.0 | 14.06.2018 | [2019/51] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3581802 | Datum: | 18.12.2019 | Sprache: | DE | [2019/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.11.2018 | Klassifikation | IPC: | F04D29/62, F01D25/28, F04D29/26, F04D29/42 | [2019/51] | CPC: |
F04D29/624 (EP);
F04D29/266 (EP);
F04D29/4206 (EP);
F05D2230/64 (EP);
F05D2230/68 (EP);
F05D2230/70 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/51] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR ABSTÜTZUNG EINES RADIALTURBOMASCHINENLAUFRADES | [2019/51] | Englisch: | ARRANGEMENT AND METHOD FOR THE SUPPORT OF THE IMPELLER OF A RADIAL TURBOMACHINE | [2019/51] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ D'APPUI D'UN ROTOR DE TURBOMACHINE RADIALE | [2019/51] | Prüfungsverfahren | 19.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/48] | 09.07.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/48] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2020 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IA]EP2644863 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD [JP]) [I] 1,4,6,8,9 * abstract * [A] 2,3,5,7; | [A]EP3324063 (GEN ELECTRIC [US]) [A] 1 * abstract *; | [A]AU432760B (W.H. TIPPETT) [A] 1 * figures 1,2; claim 1 * | vom Anmelder | EP3106670 | EP3061991 | EP3045686 | WO2016091495 | WO2016062549 | WO2016046037 | WO2015043879 | WO2014195390 | WO2012104366 | WO2012104153 |