EP3499052 - GEKACHELTE ANZEIGEVORRICHTUNG UND KACHELVORRICHTUNG DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.10.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.06.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.05.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Display Co., Ltd. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu SEOUL, 07336 / KR | [2019/25] | Erfinder | 01 /
Kim, Hanseok 245, LG-ro, Wollong-myeon, Paju-si 10845 Gyeonggi-do / KR | 02 /
Yoon, Sunghwan 245, LG-ro, Wollong-myeon, Paju-si 10845 Gyeonggi-do / KR | 03 /
Shin, Heejong 245, LG-ro, Wollong-myeon, Paju-si 10845 Gyeonggi-do / KR | 04 /
Lee, Seungchul 245, LG-ro, Wollong-myeon, Paju-si 10845 Gyeonggi-do / KR | [2019/25] | Vertreter | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Nymphenburger Straße 4 80335 München / DE | [2019/25] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18182928.4 | 11.07.2018 | [2019/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20170173359 | 15.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20170173359 | KR20170173361 | 15.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20170173361 | KR20170173362 | 15.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20170173362 | KR20170173363 | 15.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20170173363 | [2019/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3499052 | Datum: | 19.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3499052 | Datum: | 17.11.2021 | Sprache: | EN | [2021/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.01.2019 | Klassifikation | IPC: | F16B5/06, F16B21/08, G09F9/302, // F16B1/00 | [2019/25] | CPC: |
F16B5/0664 (EP,CN,US);
G09F9/3026 (EP,CN,US);
H05K5/0204 (CN,US);
F16B21/086 (EP,CN,US);
H05K5/0017 (US);
H05K5/0021 (CN,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/26] |
Frühere [2019/25] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GEKACHELTE ANZEIGEVORRICHTUNG UND KACHELVORRICHTUNG DAFÜR | [2019/25] | Englisch: | TILED DISPLAY DEVICE AND TILING APPARATUS THEREFOR | [2019/25] | Französisch: | DISPOSITIF D'AFFICHAGE EN MOSAÏQUES ET APPAREIL DE MOSAÏQUAGE À CET EFFET | [2019/25] | Prüfungsverfahren | 11.07.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/25] | 21.05.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.06.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.10.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.10.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.10.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 18.08.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 11.07.2018 | AL | 17.11.2021 | AT | 17.11.2021 | CY | 17.11.2021 | CZ | 17.11.2021 | DK | 17.11.2021 | EE | 17.11.2021 | ES | 17.11.2021 | FI | 17.11.2021 | HR | 17.11.2021 | IT | 17.11.2021 | LT | 17.11.2021 | LV | 17.11.2021 | MC | 17.11.2021 | MK | 17.11.2021 | MT | 17.11.2021 | NL | 17.11.2021 | PL | 17.11.2021 | RO | 17.11.2021 | RS | 17.11.2021 | SE | 17.11.2021 | SI | 17.11.2021 | SK | 17.11.2021 | SM | 17.11.2021 | TR | 17.11.2021 | BG | 17.02.2022 | NO | 17.02.2022 | GR | 18.02.2022 | IS | 17.03.2022 | PT | 17.03.2022 | IE | 11.07.2022 | LU | 11.07.2022 | BE | 31.07.2022 | CH | 31.07.2022 | LI | 31.07.2022 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 11.07.2018 | |
AL | 17.11.2021 | ||
AT | 17.11.2021 | ||
CY | 17.11.2021 | ||
CZ | 17.11.2021 | ||
DK | 17.11.2021 | ||
EE | 17.11.2021 | ||
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
IT | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
MC | 17.11.2021 | ||
MK | 17.11.2021 | ||
NL | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RO | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
SE | 17.11.2021 | ||
SI | 17.11.2021 | ||
SK | 17.11.2021 | ||
SM | 17.11.2021 | ||
TR | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
NO | 17.02.2022 | ||
GR | 18.02.2022 | ||
IS | 17.03.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
IE | 11.07.2022 | ||
LU | 11.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Frühere [2024/23] | HU | 11.07.2018 | |
AL | 17.11.2021 | ||
AT | 17.11.2021 | ||
CY | 17.11.2021 | ||
CZ | 17.11.2021 | ||
DK | 17.11.2021 | ||
EE | 17.11.2021 | ||
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
IT | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
MC | 17.11.2021 | ||
MK | 17.11.2021 | ||
NL | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RO | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
SE | 17.11.2021 | ||
SI | 17.11.2021 | ||
SK | 17.11.2021 | ||
SM | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
NO | 17.02.2022 | ||
GR | 18.02.2022 | ||
IS | 17.03.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
IE | 11.07.2022 | ||
LU | 11.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 11.07.2018 | |
AL | 17.11.2021 | ||
AT | 17.11.2021 | ||
CY | 17.11.2021 | ||
CZ | 17.11.2021 | ||
DK | 17.11.2021 | ||
EE | 17.11.2021 | ||
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
IT | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
MC | 17.11.2021 | ||
NL | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RO | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
SE | 17.11.2021 | ||
SI | 17.11.2021 | ||
SK | 17.11.2021 | ||
SM | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
NO | 17.02.2022 | ||
GR | 18.02.2022 | ||
IS | 17.03.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
IE | 11.07.2022 | ||
LU | 11.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 11.07.2018 | |
AL | 17.11.2021 | ||
AT | 17.11.2021 | ||
CZ | 17.11.2021 | ||
DK | 17.11.2021 | ||
EE | 17.11.2021 | ||
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
IT | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
MC | 17.11.2021 | ||
NL | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RO | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
SE | 17.11.2021 | ||
SI | 17.11.2021 | ||
SK | 17.11.2021 | ||
SM | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
NO | 17.02.2022 | ||
GR | 18.02.2022 | ||
IS | 17.03.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
IE | 11.07.2022 | ||
LU | 11.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Frühere [2023/33] | AL | 17.11.2021 | |
AT | 17.11.2021 | ||
CZ | 17.11.2021 | ||
DK | 17.11.2021 | ||
EE | 17.11.2021 | ||
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
IT | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
MC | 17.11.2021 | ||
NL | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RO | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
SE | 17.11.2021 | ||
SI | 17.11.2021 | ||
SK | 17.11.2021 | ||
SM | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
NO | 17.02.2022 | ||
GR | 18.02.2022 | ||
IS | 17.03.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
IE | 11.07.2022 | ||
LU | 11.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 17.11.2021 | |
AT | 17.11.2021 | ||
CZ | 17.11.2021 | ||
DK | 17.11.2021 | ||
EE | 17.11.2021 | ||
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
IT | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
MC | 17.11.2021 | ||
NL | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RO | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
SE | 17.11.2021 | ||
SI | 17.11.2021 | ||
SK | 17.11.2021 | ||
SM | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
NO | 17.02.2022 | ||
GR | 18.02.2022 | ||
IS | 17.03.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
LU | 11.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Frühere [2023/21] | AL | 17.11.2021 | |
AT | 17.11.2021 | ||
CZ | 17.11.2021 | ||
DK | 17.11.2021 | ||
EE | 17.11.2021 | ||
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
MC | 17.11.2021 | ||
NL | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RO | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
SE | 17.11.2021 | ||
SI | 17.11.2021 | ||
SK | 17.11.2021 | ||
SM | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
NO | 17.02.2022 | ||
GR | 18.02.2022 | ||
IS | 17.03.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
LU | 11.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Frühere [2023/11] | AL | 17.11.2021 | |
AT | 17.11.2021 | ||
CZ | 17.11.2021 | ||
DK | 17.11.2021 | ||
EE | 17.11.2021 | ||
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
MC | 17.11.2021 | ||
NL | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RO | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
SE | 17.11.2021 | ||
SI | 17.11.2021 | ||
SK | 17.11.2021 | ||
SM | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
NO | 17.02.2022 | ||
GR | 18.02.2022 | ||
IS | 17.03.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 17.11.2021 | |
AT | 17.11.2021 | ||
CZ | 17.11.2021 | ||
DK | 17.11.2021 | ||
EE | 17.11.2021 | ||
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
NL | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RO | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
SE | 17.11.2021 | ||
SI | 17.11.2021 | ||
SK | 17.11.2021 | ||
SM | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
NO | 17.02.2022 | ||
GR | 18.02.2022 | ||
IS | 17.03.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AL | 17.11.2021 | |
AT | 17.11.2021 | ||
CZ | 17.11.2021 | ||
DK | 17.11.2021 | ||
EE | 17.11.2021 | ||
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
NL | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RO | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
SE | 17.11.2021 | ||
SK | 17.11.2021 | ||
SM | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
NO | 17.02.2022 | ||
GR | 18.02.2022 | ||
IS | 17.03.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
Frühere [2022/35] | AT | 17.11.2021 | |
CZ | 17.11.2021 | ||
DK | 17.11.2021 | ||
EE | 17.11.2021 | ||
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
NL | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RO | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
SE | 17.11.2021 | ||
SK | 17.11.2021 | ||
SM | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
NO | 17.02.2022 | ||
GR | 18.02.2022 | ||
IS | 17.03.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
Frühere [2022/34] | AT | 17.11.2021 | |
EE | 17.11.2021 | ||
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
NL | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RO | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
SE | 17.11.2021 | ||
SM | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
NO | 17.02.2022 | ||
GR | 18.02.2022 | ||
IS | 17.03.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
Frühere [2022/33] | AT | 17.11.2021 | |
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
NL | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
SE | 17.11.2021 | ||
SM | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
NO | 17.02.2022 | ||
GR | 18.02.2022 | ||
IS | 17.03.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 17.11.2021 | |
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
NL | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
SE | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
NO | 17.02.2022 | ||
GR | 18.02.2022 | ||
IS | 17.03.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 17.11.2021 | |
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
NL | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
SE | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
GR | 18.02.2022 | ||
IS | 17.03.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 17.11.2021 | |
ES | 17.11.2021 | ||
FI | 17.11.2021 | ||
HR | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
LV | 17.11.2021 | ||
PL | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
PT | 17.03.2022 | ||
Frühere [2022/22] | AT | 17.11.2021 | |
FI | 17.11.2021 | ||
LT | 17.11.2021 | ||
RS | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 17.11.2021 | |
RS | 17.11.2021 | ||
BG | 17.02.2022 | ||
Frühere [2022/19] | BG | 17.02.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US5061112 (MONFORD JR LEO G [US]) [X] 1,2,4,7 * figures 3-4 * * column 4, line 47 - column 5, line 18 * [I] 3; | [X]US5076623 (RICHARDS ROGER C [GB]) [X] 1,7,11 * figures 4-5 * * column 6, line 60 - column 7, line 18 *; | [X]DE102011119475 (ROSCONI GMBH [DE]) [X] 15 * figures 2-4 ** paragraphs [0021] - [0023] *; | [X]JP2015210429 (PANASONIC CORP) [X] 1,7,12,14 * figures 1,4-6 * * paragraphs [0061] - [0079] - [0082] - [0092] *; | [XAYI]US2016032952 (MCBROOM MICHAEL D [US], et al) [X] 1,2,4,7,8,12 * figures 2-5 * * paragraphs [0026] - [0032] * [A] 9,10 [Y] 5 [I] 3,13; | [XA]WO2016208918 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [X] 1,7,11-13 * figures 1-12b * * paragraphs [0062] - [0063] - [0071] - [0092] - [0100] - [0102] - [0105] - [0108] - [0110] - [0114] * [A] 6; | [Y]US2017092401 (HERMAN DAVID S [US]) [Y] 5 * figures 1-2 * * paragraphs [0030] - [0031] * |