EP3474255 - VORUNFALLSTEUERUNGSVORRICHTUNG UND STEUERUNGSVERFAHREN FÜR VORUNFALLSTEUERUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.07.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.08.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.04.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.03.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2019/17] | Erfinder | 01 /
HARADA, Tomoaki c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 471-8571 / JP | [2019/17] | Vertreter | Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [2019/17] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18186696.3 | 31.07.2018 | [2019/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20170202154 | 18.10.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2017202154 | [2019/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3474255 | Datum: | 24.04.2019 | Sprache: | EN | [2019/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3474255 | Datum: | 22.09.2021 | Sprache: | EN | [2021/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.03.2019 | Klassifikation | IPC: | G08G1/16, B60W30/095, G01S13/93 | [2019/17] | CPC: |
B60W30/09 (EP,US);
B60R21/0132 (CN);
B60R21/0134 (US);
B60Q9/008 (CN);
B60T7/12 (CN);
B60T8/172 (CN);
B60W30/0953 (EP);
B60W30/0956 (EP,US);
G01S13/42 (EP,US);
G01S13/588 (EP,US);
G01S13/589 (EP,US);
G01S13/726 (EP,US);
G01S13/87 (EP);
G01S13/931 (EP,US);
G08G1/166 (EP,US);
B60W2050/0022 (US);
B60W2420/408 (US);
B60W2520/14 (US);
B60W2520/28 (US);
B60W2554/4045 (EP);
B60W2554/802 (EP);
B60W2554/804 (EP);
B60W2754/10 (US);
G01S2013/932 (EP,US);
G01S2013/93271 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORUNFALLSTEUERUNGSVORRICHTUNG UND STEUERUNGSVERFAHREN FÜR VORUNFALLSTEUERUNGSVORRICHTUNG | [2019/17] | Englisch: | PRE-CRASH CONTROL DEVICE AND CONTROL METHOD OF PRE-CRASH CONTROL DEVICE | [2019/17] | Französisch: | DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE PRÉ-COLLISION ET PROCÉDÉ DE COMMANDE DE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE PRÉ-COLLISION | [2019/17] | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 31.07.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/17] | 18.10.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.04.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.08.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.08.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.08.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 23.06.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 31.07.2018 | AL | 22.09.2021 | AT | 22.09.2021 | CY | 22.09.2021 | CZ | 22.09.2021 | DK | 22.09.2021 | EE | 22.09.2021 | ES | 22.09.2021 | FI | 22.09.2021 | HR | 22.09.2021 | IT | 22.09.2021 | LT | 22.09.2021 | LV | 22.09.2021 | MC | 22.09.2021 | MK | 22.09.2021 | MT | 22.09.2021 | NL | 22.09.2021 | PL | 22.09.2021 | RO | 22.09.2021 | RS | 22.09.2021 | SE | 22.09.2021 | SI | 22.09.2021 | SK | 22.09.2021 | SM | 22.09.2021 | TR | 22.09.2021 | BG | 22.12.2021 | NO | 22.12.2021 | GR | 23.12.2021 | IS | 22.01.2022 | PT | 24.01.2022 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 31.07.2018 | |
AL | 22.09.2021 | ||
AT | 22.09.2021 | ||
CY | 22.09.2021 | ||
CZ | 22.09.2021 | ||
DK | 22.09.2021 | ||
EE | 22.09.2021 | ||
ES | 22.09.2021 | ||
FI | 22.09.2021 | ||
HR | 22.09.2021 | ||
IT | 22.09.2021 | ||
LT | 22.09.2021 | ||
LV | 22.09.2021 | ||
MC | 22.09.2021 | ||
MK | 22.09.2021 | ||
NL | 22.09.2021 | ||
PL | 22.09.2021 | ||
RO | 22.09.2021 | ||
RS | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
SI | 22.09.2021 | ||
SK | 22.09.2021 | ||
SM | 22.09.2021 | ||
TR | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
GR | 23.12.2021 | ||
IS | 22.01.2022 | ||
PT | 24.01.2022 | ||
Frühere [2024/23] | HU | 31.07.2018 | |
AL | 22.09.2021 | ||
AT | 22.09.2021 | ||
CY | 22.09.2021 | ||
CZ | 22.09.2021 | ||
DK | 22.09.2021 | ||
EE | 22.09.2021 | ||
ES | 22.09.2021 | ||
FI | 22.09.2021 | ||
HR | 22.09.2021 | ||
IT | 22.09.2021 | ||
LT | 22.09.2021 | ||
LV | 22.09.2021 | ||
MC | 22.09.2021 | ||
MK | 22.09.2021 | ||
NL | 22.09.2021 | ||
PL | 22.09.2021 | ||
RO | 22.09.2021 | ||
RS | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
SI | 22.09.2021 | ||
SK | 22.09.2021 | ||
SM | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
GR | 23.12.2021 | ||
IS | 22.01.2022 | ||
PT | 24.01.2022 | ||
Frühere [2024/21] | HU | 31.07.2018 | |
AL | 22.09.2021 | ||
AT | 22.09.2021 | ||
CY | 22.09.2021 | ||
CZ | 22.09.2021 | ||
DK | 22.09.2021 | ||
EE | 22.09.2021 | ||
ES | 22.09.2021 | ||
FI | 22.09.2021 | ||
HR | 22.09.2021 | ||
IT | 22.09.2021 | ||
LT | 22.09.2021 | ||
LV | 22.09.2021 | ||
MC | 22.09.2021 | ||
NL | 22.09.2021 | ||
PL | 22.09.2021 | ||
RO | 22.09.2021 | ||
RS | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
SI | 22.09.2021 | ||
SK | 22.09.2021 | ||
SM | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
GR | 23.12.2021 | ||
IS | 22.01.2022 | ||
PT | 24.01.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 31.07.2018 | |
AL | 22.09.2021 | ||
AT | 22.09.2021 | ||
CY | 22.09.2021 | ||
CZ | 22.09.2021 | ||
DK | 22.09.2021 | ||
EE | 22.09.2021 | ||
ES | 22.09.2021 | ||
FI | 22.09.2021 | ||
HR | 22.09.2021 | ||
IT | 22.09.2021 | ||
LT | 22.09.2021 | ||
LV | 22.09.2021 | ||
MC | 22.09.2021 | ||
NL | 22.09.2021 | ||
PL | 22.09.2021 | ||
RO | 22.09.2021 | ||
RS | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
SI | 22.09.2021 | ||
SK | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
GR | 23.12.2021 | ||
IS | 22.01.2022 | ||
PT | 24.01.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 31.07.2018 | |
AL | 22.09.2021 | ||
AT | 22.09.2021 | ||
CZ | 22.09.2021 | ||
DK | 22.09.2021 | ||
EE | 22.09.2021 | ||
ES | 22.09.2021 | ||
FI | 22.09.2021 | ||
HR | 22.09.2021 | ||
IT | 22.09.2021 | ||
LT | 22.09.2021 | ||
LV | 22.09.2021 | ||
MC | 22.09.2021 | ||
NL | 22.09.2021 | ||
PL | 22.09.2021 | ||
RO | 22.09.2021 | ||
RS | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
SI | 22.09.2021 | ||
SK | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
GR | 23.12.2021 | ||
IS | 22.01.2022 | ||
PT | 24.01.2022 | ||
Frühere [2023/11] | AL | 22.09.2021 | |
AT | 22.09.2021 | ||
CZ | 22.09.2021 | ||
DK | 22.09.2021 | ||
EE | 22.09.2021 | ||
ES | 22.09.2021 | ||
FI | 22.09.2021 | ||
HR | 22.09.2021 | ||
IT | 22.09.2021 | ||
LT | 22.09.2021 | ||
LV | 22.09.2021 | ||
MC | 22.09.2021 | ||
NL | 22.09.2021 | ||
PL | 22.09.2021 | ||
RO | 22.09.2021 | ||
RS | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
SI | 22.09.2021 | ||
SK | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
GR | 23.12.2021 | ||
IS | 22.01.2022 | ||
PT | 24.01.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 22.09.2021 | |
AT | 22.09.2021 | ||
CZ | 22.09.2021 | ||
DK | 22.09.2021 | ||
EE | 22.09.2021 | ||
ES | 22.09.2021 | ||
FI | 22.09.2021 | ||
HR | 22.09.2021 | ||
IT | 22.09.2021 | ||
LT | 22.09.2021 | ||
LV | 22.09.2021 | ||
NL | 22.09.2021 | ||
PL | 22.09.2021 | ||
RO | 22.09.2021 | ||
RS | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
SI | 22.09.2021 | ||
SK | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
GR | 23.12.2021 | ||
IS | 22.01.2022 | ||
PT | 24.01.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 22.09.2021 | |
AT | 22.09.2021 | ||
CZ | 22.09.2021 | ||
DK | 22.09.2021 | ||
EE | 22.09.2021 | ||
ES | 22.09.2021 | ||
FI | 22.09.2021 | ||
HR | 22.09.2021 | ||
LT | 22.09.2021 | ||
LV | 22.09.2021 | ||
NL | 22.09.2021 | ||
PL | 22.09.2021 | ||
RO | 22.09.2021 | ||
RS | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
SI | 22.09.2021 | ||
SK | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
GR | 23.12.2021 | ||
IS | 22.01.2022 | ||
PT | 24.01.2022 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 22.09.2021 | |
AT | 22.09.2021 | ||
CZ | 22.09.2021 | ||
DK | 22.09.2021 | ||
EE | 22.09.2021 | ||
ES | 22.09.2021 | ||
FI | 22.09.2021 | ||
HR | 22.09.2021 | ||
LT | 22.09.2021 | ||
LV | 22.09.2021 | ||
NL | 22.09.2021 | ||
PL | 22.09.2021 | ||
RO | 22.09.2021 | ||
RS | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
SK | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
GR | 23.12.2021 | ||
IS | 22.01.2022 | ||
PT | 24.01.2022 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 22.09.2021 | |
AT | 22.09.2021 | ||
CZ | 22.09.2021 | ||
EE | 22.09.2021 | ||
ES | 22.09.2021 | ||
FI | 22.09.2021 | ||
HR | 22.09.2021 | ||
LT | 22.09.2021 | ||
LV | 22.09.2021 | ||
NL | 22.09.2021 | ||
PL | 22.09.2021 | ||
RO | 22.09.2021 | ||
RS | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
SK | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
GR | 23.12.2021 | ||
IS | 22.01.2022 | ||
PT | 24.01.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 22.09.2021 | |
CZ | 22.09.2021 | ||
EE | 22.09.2021 | ||
ES | 22.09.2021 | ||
FI | 22.09.2021 | ||
HR | 22.09.2021 | ||
LT | 22.09.2021 | ||
LV | 22.09.2021 | ||
NL | 22.09.2021 | ||
PL | 22.09.2021 | ||
RO | 22.09.2021 | ||
RS | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
SK | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
GR | 23.12.2021 | ||
IS | 22.01.2022 | ||
PT | 24.01.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 22.09.2021 | |
CZ | 22.09.2021 | ||
EE | 22.09.2021 | ||
ES | 22.09.2021 | ||
FI | 22.09.2021 | ||
HR | 22.09.2021 | ||
LT | 22.09.2021 | ||
LV | 22.09.2021 | ||
PL | 22.09.2021 | ||
RS | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
SK | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
GR | 23.12.2021 | ||
PT | 24.01.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 22.09.2021 | |
FI | 22.09.2021 | ||
HR | 22.09.2021 | ||
LT | 22.09.2021 | ||
LV | 22.09.2021 | ||
RS | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
GR | 23.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | FI | 22.09.2021 | |
HR | 22.09.2021 | ||
LT | 22.09.2021 | ||
LV | 22.09.2021 | ||
RS | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
GR | 23.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | FI | 22.09.2021 | |
LT | 22.09.2021 | ||
RS | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/08] | FI | 22.09.2021 | |
LT | 22.09.2021 | ||
SE | 22.09.2021 | ||
BG | 22.12.2021 | ||
NO | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/07] | LT | 22.09.2021 | |
NO | 22.12.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2009189814 (MORIUCHI TAKUMI [JP], et al) [A] 1-7 * paragraph [0016] * * paragraph [0079] * * paragraph [0012] *; | [A]US2015066348 (BABA TAKAHIRO [JP]) [A] 1-7 * paragraph [0040] * * paragraph [0059] - paragraph [0060] * * paragraph [0080] *; | [A]US2017039855 (MAEDA KENTA [JP], et al) [A] 1-7* paragraph [0108] * | vom Anmelder | JP2009168624 | JP2014149741 |