EP3611542 - NÄHERUNGSSENSOR UND VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES PHOTODETEKTORBASIERTEN NÄHERUNGSSENSORS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 20.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.11.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.05.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 17.01.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.10.2023 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 22.11.2023 [2023/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics (Research & Development) Limited Atlas House Third Avenue Globe Park Marlow Buckinghamshire SL7 1EY / GB | [2020/08] | Erfinder | 01 /
MOORE, John Kevin 2 Bonaly Brae Colinton Edinburgh, EH13 0QF / GB | [2020/08] | Vertreter | Page White Farrer Bedford House 21a John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Frühere [2020/08] | Smith, Gary John Page White & Farrer Bedford House John Street London, WC1N 2BF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18188750.6 | 13.08.2018 | [2020/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3611542 | Datum: | 19.02.2020 | Sprache: | EN | [2020/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.02.2019 | Klassifikation | IPC: | G01S17/36, G01S7/491, G01S7/493, G01S7/497, // G01S17/93 | [2020/08] | CPC: |
G01S17/36 (EP);
G01J1/44 (CN);
H03K17/943 (US);
G01S7/4913 (EP);
G01S7/4915 (EP);
G01S7/493 (EP);
G01S7/497 (EP);
H01L31/02327 (US);
H01L31/125 (US);
H03K17/945 (US);
G01J2001/442 (CN);
G01J2001/4466 (CN);
G01S17/931 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/27] |
Frühere [2020/08] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NÄHERUNGSSENSOR UND VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES PHOTODETEKTORBASIERTEN NÄHERUNGSSENSORS | [2020/08] | Englisch: | PROXIMITY SENSOR AND METHOD OF OPERATING A PHOTODETECTOR BASED PROXIMITY SENSOR | [2020/08] | Französisch: | CAPTEUR DE PROXIMITÉ ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UN CAPTEUR DE PROXIMITÉ BASÉ SUR UN PHOTODÉTECTEUR | [2020/08] | Prüfungsverfahren | 27.05.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.05.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/27] | 27.05.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.11.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.01.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.06.2023 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 04.07.2023 geplant war | 04.07.2023 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 05.07.2023 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2023/47] | 15.07.2023 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2505705 (ST MICROELECTRONICS RES & DEV [GB]); |