13.09.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] |
14.06.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] |
03.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.06.2024 [2024/23] |
14.07.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.08.2023 [2023/33] |
23.06.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.07.2023 [2023/30] |
16.06.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.07.2023 [2023/29] |
29.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 31.08.2022 [2022/35] |
22.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.08.2022 [2022/34] |
13.05.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.06.2022 [2022/24] |
06.05.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.06.2022 [2022/23] |
06.05.2022 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.06.2022 [2022/23] |
22.04.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.05.2022 [2022/21] |
02.04.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.05.2022 [2022/18] |
25.02.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.03.2022 [2022/13] |
04.02.2022 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.03.2022 [2022/10] |
21.01.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.02.2022 [2022/08] |
14.01.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.02.2022 [2022/07] |
19.11.2021 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 22.12.2021 [2021/51] |
12.11.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.12.2021 [2021/50] |
05.11.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.12.2021 [2021/49] |
29.10.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.12.2021 [2021/48] |
21.10.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.11.2021 [2021/46] |
17.09.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.10.2021 [2021/42] |
27.08.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.09.2021 [2021/39] |
20.08.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.09.2021 [2021/38] |
13.08.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.09.2021 [2021/37] |
06.08.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.09.2021 [2021/36] |
30.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.09.2021 [2021/35] |
23.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.08.2021 [2021/34] |
16.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.08.2021 [2021/33] |
11.12.2020 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 13.01.2021 [2021/02] |
09.12.2020 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
09.12.2020 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
08.12.2020 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
10.09.2020 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
31.08.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
24.07.2020 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 26.08.2020 [2020/35] |
24.07.2020 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Englisch |
veröffentlicht am 26.08.2020 [2020/35] |
24.07.2020 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Französische |
veröffentlicht am 26.08.2020 [2020/35] |
06.01.2020 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
23.08.2019 |
Erster Prüfungsbericht |
|
19.08.2019 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
05.07.2019 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
05.07.2019 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 07.08.2019 [2019/32] |
05.07.2019 |
Änderung - benannte Staaten |
veröffentlicht am 07.08.2019 [2019/32] |
01.07.2019 |
Änderung durch den Anmelder |
|
25.01.2019 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 27.02.2019 [2019/09] |
20.08.2018 |
Änderung - Vertreter |
|