EP3447890 - REKONFIGURIERBARER LINIENMODULIERTER RESONANZWANDLER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2019/09] | REKONSTRUKTIVER LINIENMODULIERTER RESONANZWANDLER | ||
[2020/35] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.12.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.09.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.08.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.07.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 25.01.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Flex, Ltd. 2 Changi South Lane Singapore 486123 / SG | [2019/09] | Erfinder | 01 /
Telefus, Mark 22 Woodacres Orinda, CA 94563 / US | 02 /
Vince, Nate 6201 America Center Drive San Jose, CA 95002 / US | [2019/09] | Vertreter | Rupprecht, Kay Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 47 80538 München / DE | [2019/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18189741.4 | 20.08.2018 | [2019/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762548325P | 21.08.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762548325 P | [2019/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3447890 | Datum: | 27.02.2019 | Sprache: | EN | [2019/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3447890 | Datum: | 13.01.2021 | Sprache: | EN | [2021/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.01.2019 | Klassifikation | IPC: | H02M1/10, H02M3/335 | [2019/09] | CPC: |
H02M1/10 (EP,US);
H02M3/33569 (EP,US);
H02M3/01 (EP,US);
H02M1/0058 (EP,US);
H02M1/342 (EP,US);
H02M7/4818 (EP,US);
Y02B70/10 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/32] |
Frühere [2019/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | REKONFIGURIERBARER LINIENMODULIERTER RESONANZWANDLER | [2020/35] | Englisch: | RECONFIGURABLE LINE MODULATED RESONANT CONVERTER | [2020/35] | Französisch: | CONVERTISSEUR RÉSONANT MODULÉ DE LIGNE RECONFIGURABLE | [2020/35] |
Frühere [2019/09] | REKONSTRUKTIVER LINIENMODULIERTER RESONANZWANDLER | ||
Frühere [2019/09] | RECONSTRUCTIVE LINE MODULATED RESONANT CONVERTER | ||
Frühere [2019/09] | CONVERTISSEUR RÉSONANT MODULÉ DE LIGNE RECONSTRUCTIVE | Prüfungsverfahren | 28.06.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.06.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/32] | 28.06.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.08.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.12.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.09.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.12.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.12.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.12.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 14.10.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.08.2018 | AL | 13.01.2021 | AT | 13.01.2021 | CY | 13.01.2021 | CZ | 13.01.2021 | DK | 13.01.2021 | EE | 13.01.2021 | ES | 13.01.2021 | FI | 13.01.2021 | HR | 13.01.2021 | IT | 13.01.2021 | LT | 13.01.2021 | LV | 13.01.2021 | MC | 13.01.2021 | MK | 13.01.2021 | MT | 13.01.2021 | NL | 13.01.2021 | PL | 13.01.2021 | RO | 13.01.2021 | RS | 13.01.2021 | SE | 13.01.2021 | SI | 13.01.2021 | SK | 13.01.2021 | SM | 13.01.2021 | TR | 13.01.2021 | BG | 13.04.2021 | NO | 13.04.2021 | GR | 14.04.2021 | IS | 13.05.2021 | PT | 13.05.2021 | IE | 20.08.2021 | LU | 20.08.2021 | BE | 31.08.2021 | CH | 31.08.2021 | FR | 31.08.2021 | LI | 31.08.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 20.08.2018 | |
AL | 13.01.2021 | ||
AT | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
MK | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
TR | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
IE | 20.08.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Frühere [2024/23] | HU | 20.08.2018 | |
AL | 13.01.2021 | ||
AT | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
MK | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
IE | 20.08.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 20.08.2018 | |
AL | 13.01.2021 | ||
AT | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
IE | 20.08.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
IE | 20.08.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Frühere [2023/29] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
IE | 20.08.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Frühere [2022/35] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
IE | 20.08.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AT | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/42] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/39] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/38] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 13.01.2021 | |
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 13.01.2021 | |
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US2007236967 (LIU CHIH-LUNG [TW], et al) [X] 17 * paragraphs [0024] - [0029] * [A] 1-16; | [A]US2016322968 (MAO HENGCHUN [US], et al) [A] 1-17* paragraphs [0116] - [0119]; figures 23-26 * |