EP3624283 - SCHUTZ VON LÄNGLICHEN ELEMENTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.01.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 14.02.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.01.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.02.2021 [2021/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2020/12] | Erfinder | 01 /
VOGTMEIER, Gereon c/o Philips International B.V. - Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2020/12] | Vertreter | de Haan, Poul Erik, et al Philips International B.V. Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2020/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18194187.3 | 13.09.2018 | [2020/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3624283 | Datum: | 18.03.2020 | Sprache: | EN | [2020/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.05.2019 | Klassifikation | IPC: | H02G3/04 | [2020/12] | CPC: |
H02G3/0475 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/12] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHUTZ VON LÄNGLICHEN ELEMENTEN | [2020/12] | Englisch: | PROTECTING ELONGATED ELEMENTS | [2020/12] | Französisch: | PROTECTION D'ÉLÉMENTS ALLONGÉS | [2020/12] | Prüfungsverfahren | 19.09.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/08] | 09.10.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/08] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2020 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US6408888 (BAEUMER JUERGEN [DE], et al) [X] 1-6,11,12,14,15 * figures 1, 11, 13 * * column 1, lines 31,32 * * column 2, lines 4-7 * * column 3, lines 22-40 * * column 7, lines 53,56 * * column 8, lines 38,-47, 53-55, 59-65 * [Y] 7; | [Y]US2008092974 (GLEESON MICHAEL [US]) [Y] 7 * figures 1, 3, 4a, 4b * * paragraphs [0027] , [0029] *; | [Y]US2008121407 (KASSAB DOROTHY [US]) [Y] 7 * figures 2, 7 * * paragraphs [0003] , [0 18] , [0 38] *; | [A]US5824957 (HOLSHAUSEN NICHOLAS HUGO [ZA]) [A] 1-7,11,12,14,15 * figures 8, 9, 15-18 * * column 6, line 38 - column 7, line 21 *; | [A]DE102009029957 (RUETTIGER MAXIMILIAN [DE]) [A] 1-7,11,12,14,15 * figure 6 *; | [A]FR2596492 (PLASTAG SA [CH]) [A] 1-7,11,12,14,15 * figures 1-8 * * page 4, line 13 - line 19 * * page 7, line 13 - line 26 *; | [A]EP0197546 (TSUBAKIMOTO CHAIN CO [JP]) [A] 1-7,11,12,14,15 * figures 6, 7, 46 * * column 17, line 22 - line 27 * * column 10, line 31 - line 48 * | vom Anmelder | US2016149385 |