EP3460536 - ELEKTRONISCHER SPIEGEL MIT EINEM VERBESSERTEN ABSCHALTBAREN LINSENSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.10.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 22.02.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.07.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.09.2021 [2021/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Visteon Global Technologies, Inc. One Village Center Drive Van Buren Township, MI 48111-5711 / US | [2019/13] | Erfinder | 01 /
WEINDORF, Paul 1641 West Lake Drive NOVI, MI Michigan 48377 / US | [2019/13] | Vertreter | Dummett Copp LLP 25 The Square Martlesham Heath Ipswich IP5 3SL / GB | [2019/13] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18195828.1 | 20.09.2018 | [2019/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201715710018 | 20.09.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201715710018 | [2019/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3460536 | Datum: | 27.03.2019 | Sprache: | EN | [2019/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.02.2019 | Klassifikation | IPC: | G02B1/11, B60R1/04, B60R1/08, B60R1/12, G02F1/1335, G02B5/08 | [2019/13] | CPC: |
G02F1/133536 (EP,US);
B60R1/04 (CN,US);
B32B33/00 (CN);
B60R1/08 (CN);
B60R1/088 (US);
B60R1/12 (EP,CN,US);
G02B1/11 (EP,US);
G02B5/08 (EP,US);
G02F1/133502 (EP,US);
G02F1/133526 (US);
G02F1/133528 (CN);
G02F1/139 (EP,US);
B32B2307/42 (CN);
B32B2605/08 (CN);
B60R2001/1215 (CN);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/45] |
Frühere [2019/13] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTRONISCHER SPIEGEL MIT EINEM VERBESSERTEN ABSCHALTBAREN LINSENSYSTEM | [2019/13] | Englisch: | ELECTRONIC MIRROR WITH AN ENHANCED SWITCHABLE LENS SYSTEM | [2019/13] | Französisch: | MIROIR ÉLECTRONIQUE AVEC SYSTÈME DE LENTILLE COMMUTABLE AMÉLIORÉE | [2019/13] | Prüfungsverfahren | 27.09.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.09.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/45] | 27.09.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 01.04.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/35] | 23.04.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/35] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2020 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2010277786 (ANDERSON JOHN S [US], et al) [X] 1-9 * paragraph [0006] - paragraph [0282]; figures 6, 53a-b, 54a-b; table 2b *; | [A]US2014340728 (TAHERI BAHMAN [US]) [A] 1-9* figures 1-6 * |