EP3628229 - ERZEUGUNG EINES ERGEBNISBILDES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.05.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 18.06.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.02.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.10.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 28.02.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Healthcare GmbH Henkestraße 127 91052 Erlangen / DE | [2020/14] | Erfinder | 01 /
Radicke, Marcus Friedenstr. 4a 90587 Veitsbronn / DE | [2020/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18197212.6 | 27.09.2018 | [2020/14] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3628229 | Datum: | 01.04.2020 | Sprache: | DE | [2020/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3628229 | Datum: | 21.07.2021 | Sprache: | DE | [2021/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.03.2019 | Klassifikation | IPC: | A61B6/02, A61B6/00 | [2020/14] | CPC: |
A61B6/025 (EP,US);
A61B6/5205 (US);
A61B6/4007 (EP,US);
A61B6/586 (EP,US);
A61B6/502 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/46] |
Frühere [2020/14] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ERZEUGUNG EINES ERGEBNISBILDES | [2020/14] | Englisch: | GENERATION OF A FINAL IMAGE | [2020/14] | Französisch: | GÉNÉRATION D'UNE IMAGE DE RÉSULTAT | [2020/14] | Prüfungsverfahren | 01.10.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/46] | 01.10.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 25.02.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.06.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 10.06.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.06.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.04.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.09.2018 | AL | 21.07.2021 | CY | 21.07.2021 | CZ | 21.07.2021 | DK | 21.07.2021 | EE | 21.07.2021 | ES | 21.07.2021 | FI | 21.07.2021 | HR | 21.07.2021 | IT | 21.07.2021 | LT | 21.07.2021 | LV | 21.07.2021 | MC | 21.07.2021 | MK | 21.07.2021 | MT | 21.07.2021 | NL | 21.07.2021 | PL | 21.07.2021 | RO | 21.07.2021 | RS | 21.07.2021 | SE | 21.07.2021 | SI | 21.07.2021 | SK | 21.07.2021 | SM | 21.07.2021 | IE | 27.09.2021 | LU | 27.09.2021 | BE | 30.09.2021 | CH | 30.09.2021 | LI | 30.09.2021 | BG | 21.10.2021 | NO | 21.10.2021 | GR | 22.10.2021 | IS | 21.11.2021 | PT | 22.11.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 27.09.2018 | |
AL | 21.07.2021 | ||
CY | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
ES | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
IT | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
MK | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
IE | 27.09.2021 | ||
LU | 27.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 27.09.2018 | |
AL | 21.07.2021 | ||
CY | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
ES | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
IT | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
IE | 27.09.2021 | ||
LU | 27.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 21.07.2021 | |
CY | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
ES | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
IT | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
IE | 27.09.2021 | ||
LU | 27.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/37] | AL | 21.07.2021 | |
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
ES | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
IT | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
IE | 27.09.2021 | ||
LU | 27.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 21.07.2021 | |
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
ES | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
IT | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
IE | 27.09.2021 | ||
LU | 27.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/35] | AL | 21.07.2021 | |
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
ES | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
IE | 27.09.2021 | ||
LU | 27.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 21.07.2021 | |
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
ES | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
LU | 27.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 21.07.2021 | |
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
ES | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/25] | CZ | 21.07.2021 | |
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
ES | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/24] | CZ | 21.07.2021 | |
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
ES | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/21] | DK | 21.07.2021 | |
ES | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/11] | ES | 21.07.2021 | |
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/09] | ES | 21.07.2021 | |
FI | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/08] | ES | 21.07.2021 | |
FI | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
Frühere [2022/07] | LT | 21.07.2021 | |
NL | 21.07.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2011129067 (FUKUWARA MANABU [JP], et al) [A] 1-12* paragraph [0024] - paragraph [0062] *; | [A]DE102010011662 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-12 * paragraph [0023] - paragraph [0034] *; | [A]DE102010011663 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-12 * paragraph [0024] - paragraph [0032] *; | [A]US2016374187 (LAI CHUN-CHIH [TW]) [A] 1-12 * paragraph [0024] - paragraph [0068] * |