EP3444199 - PRODUKT UND PACKUNG MIT EINER LICHTEMPFINDLICHEN GEBRAUCHSNACHWEISFUNKTION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.10.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.01.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.04.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.12.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 18.01.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.10.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.11.2021 [2021/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Owens-Brockway Glass Container Inc. One Michael Owens Way Perrysburg, OH 43551 / US | [2019/08] | Erfinder | 01 /
COOPER, Scott 26765 Carronde Drive 3101 Perrysburg, OH Ohio 43551 / US | 02 /
FEYGENSON, Oleg 15-33 Vozrojdenia Str. Saint Petersburg / RU | 03 /
BRYANT, Jessica, R. 3563 Queenswood Blvd. Toledo, OH Ohio 43606 / US | 04 /
CLARK, Terence, J. 3655 N. Sunset Way Sanford, MI Michigan 48657 / US | 05 /
ANDERSON, Chris, D. 278 Cedar Ridge Court Perrysbug, OH Ohio 43551 / US | 06 /
SOLUNIN, Anatoly 38-1-289 Korablestroiteley Str. Saint Petersburg / RU | 07 /
SMITH, Roger, P. 831 Bridgeton Lane Perrysburg, OH Ohio 43551 / US | [2019/08] | Vertreter | Blumbach · Zinngrebe Patentanwälte PartG mbB Alexandrastraße 5 65187 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Frühere [2019/08] | Blumbach · Zinngrebe Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Alexandrastraße 5 65187 Wiesbaden / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18198336.2 | 05.11.2013 | [2019/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201213679506 | 16.11.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213679506 | [2019/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3444199 | Datum: | 20.02.2019 | Sprache: | EN | [2019/08] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP3444199 | Datum: | 22.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.04.2019 | Klassifikation | IPC: | B65D49/00, B65D51/24, B65D55/02 | [2019/08] | CPC: |
B65D55/026 (EP,US);
B65D51/248 (US);
B65B43/00 (US);
B65D25/00 (US);
B65D49/00 (US);
B65D81/00 (US);
B65D2203/00 (EP,US);
B65D2203/02 (EP,US);
B65D2203/04 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/01] |
Frühere [2019/08] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PRODUKT UND PACKUNG MIT EINER LICHTEMPFINDLICHEN GEBRAUCHSNACHWEISFUNKTION | [2019/08] | Englisch: | PRODUCT AND PACKAGE WITH A PHOTOSENSITIVE USE-EVIDENT FEATURE | [2019/08] | Französisch: | PRODUIT ET EMBALLAGE DOTÉ D'UNE CARACTÉRISTIQUE PHOTOSENSIBLE DE PREUVE D'UTILISATION | [2019/08] | Prüfungsverfahren | 21.11.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.11.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/01] | 21.11.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 06.05.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.08.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.01.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.06.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/46] | 30.06.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/46] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP13805633.8 / EP2920083 | EP17183307.2 / EP3263476 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.11.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US520219 (W.B. & W.H. RAND) [A] 6* page 1, line 67 - line 83; figure 7 *; | [A]US2143508 (COLLENS WILLIAM S) [A] 1 * figures 1, 5; claim 1 *; | [A]CN1431130 (QIU ZHIMING [CN]) [A] 1 * abstract *; | [E]WO2014149803 (OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER [US]) [E] 1,2 * page 16, line 1 - page 18, line 2; figures 12-13 * | vom Anmelder | US2515936 | US2515937 | US3325299 | US3399811 | US4740401 | EP2920083 | EP2920083 | EP3263476 |