EP3643899 - KOLBEN FÜR EINEN KOMPRESSIONSZÜNDUNGSVERBRENNUNGSMOTOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.09.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.09.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.03.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.10.2021 | Antrag auf Umwandlung in eine nationale Anmeldung | veröffentlicht am 10.11.2021 [2021/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten C.R.F. Società Consortile per Azioni Strada Torino 50 10043 Orbassano (Torino) / IT | [2020/18] | Erfinder | 01 /
BUSCEMA, Mr. Massimo C.R.F. Società Consortile per Azioni Strada Torino 50 I-10043 Orbassano (Torino) / IT | 02 /
ROSSI, Mr. Dario C.R.F. Società Consortile per Azioni Strada Torino 50 I-10043 Orbassano (Torino) / IT | 03 /
RUSTICI, Mr. Giorgio C.R.F. Società Consortile per Azioni Strada Torino 50 I-10043 Orbassano (Torino) / IT | 04 /
SARETTO, Mr. Roberto C.R.F. Società Consortile per Azioni Strada Torino 50 I-10043 Orbassano (Torino) / IT | [2020/18] | Vertreter | De Bonis, Paolo Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | [2020/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18202373.9 | 24.10.2018 | [2020/18] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3643899 | Datum: | 29.04.2020 | Sprache: | EN | [2020/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.01.2019 | Klassifikation | IPC: | F02B23/06, F02F3/26 | [2020/18] | CPC: |
F02B23/0672 (EP);
F02F3/28 (CN);
F02B23/06 (EP);
F02B23/0693 (EP);
Y02T10/12 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/18] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOLBEN FÜR EINEN KOMPRESSIONSZÜNDUNGSVERBRENNUNGSMOTOR | [2020/18] | Englisch: | A PISTON FOR A COMPRESSION IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINE | [2020/18] | Französisch: | PISTON POUR UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À ALLUMAGE PAR COMPRESSION | [2020/18] | Prüfungsverfahren | 06.02.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.02.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/18] | 06.02.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.09.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.10.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.01.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.05.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/43] | 16.06.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2021/43] | 17.06.2021 | Antrag auf Umwandlung in eine nationale Anmeldung, für IT [2021/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US2005115538 (ONO YUTAKA [JP], et al) [X] 1,15 * paragraph [0047] - paragraph [0051]; figure 10 *[A] 2-14; | [XI]DE102009018485 (DAIMLER AG [DE]) [X] 1-3,5-7,9,15 * paragraph [0018] - paragraph [0024]; figure 1 * [I] 4,8,10-14; | [XI]DE102015012541 (DAIMLER AG [DE]) [X] 1,15 * paragraph [0021] - paragraph [0026]; figure 1 * [I] 2-14; | [XI]WO2017152203 (AVL LIST GMBH [AT]) [X] 1-3,5-10,15 * page 8, line 18 - page 9, line 35; figures 2, 13 * [I] 4,11-14 |