EP3572099 - OPHTHALMISCHE ZUSAMMENSETZUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 25.10.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.10.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.11.2020 [2020/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pegavision Corporation 2F-1, No. 5, Shing Yeh Street Guishan District Taoyuan City 333 / TW | [2019/48] | Erfinder | 01 /
TING, Wei-Jia 2F-1, No. 5, Shing Yeh St., Guishan Dist. 333 Taoyuan City / TW | 02 /
KUAN, Ting-Chun 2F-1, No. 5, Shing Yeh St., Guishan Dist. 333 Taoyuan City / TW | 03 /
LU, Shu-Chen 2F-1, No. 5, Shing Yeh St., Guishan Dist. 333 Taoyuan City / TW | [2019/48] | Vertreter | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Am Brauhaus 8 01099 Dresden / DE | [2019/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18205167.2 | 08.11.2018 | [2019/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | TW20180117948 | 25.05.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: TW 107117948 | [2019/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3572099 | Datum: | 27.11.2019 | Sprache: | EN | [2019/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.05.2019 | Klassifikation | IPC: | A61L12/08, C11D3/00, G02C13/00, G02C7/04, G02B1/04, A61L12/14 | [2019/48] | CPC: |
C11D3/0078 (EP,US);
A61K31/355 (US);
A61K31/675 (US);
A61K31/714 (US);
A61K47/32 (US);
C11D1/123 (EP);
C11D1/74 (EP,US);
C11D3/042 (US);
C11D3/046 (US);
C11D3/1226 (EP);
C11D3/166 (EP);
C11D3/365 (EP);
C11D3/3784 (EP);
A61L12/04 (EP);
A61L12/142 (EP);
G02C7/04 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/48] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OPHTHALMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | [2019/48] | Englisch: | OPHTHALMIC COMPOSITION | [2019/48] | Französisch: | COMPOSITION OPHTALMIQUE | [2019/48] | Prüfungsverfahren | 03.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/47] | 26.06.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/47] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IY]JPH10324634 (ROHTO PHARMA) [I] 1-3,5-13,16 * paragraphs [0001] - [0005] - [ 0010] - [0015] * [Y] 1,4; | [IY]US2003186825 (MITANI MOTOHIRO [JP], et al) [I] 1-6,9-11,14,15 * paragraphs [0009] - [0011] - [ 0018] , [ 0031] , [ 0052] , [ 0068] * [Y] 1,4; | [IY]US2008314767 (LAI YU-CHIN [US], et al) [I] 1-3,5-16 * paragraphs [0002] , [ 0026] , [ 0042] - [0075] - [ 0087] , [ 0096] - [0098] * [Y] 1,4; | [A]US2009100801 (ZHAO FANG [US], et al) [A] 1-16* the whole document *; | [IY]EP3040085 (NOF CORP [JP]) [I] 1-6,9-16 * paragraphs [0008] - [0012] - [ 0028] , [ 0041] - [0047] * [Y] 1,4; | [XY]WO2017043500 (JSR CORP [JP], et al) [X] 1-6,14,15 * paragraphs [0017] - [0029] - [ 0058] - [0062] - [ 0080] - [0082] - [0091] - [0103] - [ 0128] * [Y] 1; | [AP]US2018244911 (ISO KAZUHIRO [JP], et al) [AP] 1-16 * paragraphs [0017] - [0029] - [ 0058] - [0062] - [ 0080] - [0082] - [0091] - [0103] - [ 0128] * |