EP3501763 - SCHNEIDVORRICHTUNG, INSBESONDERE ZUM SCHNEIDEN VON BAHNEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.05.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.05.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.02.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.11.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.10.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 27.05.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten RI-Flex Abrasives S.R.L. Via Vittorio Bachelet 1 41057 Spilamberto, (Modena) / IT | [2019/26] | Erfinder | 01 /
TADDIA, Sergio RI-FLEX ABRASIVES S.R.L. Via Isonzo 11 40060 Savigno (Bologna) / IT | 02 /
TUNIOLI, Roberto RI-FLEX ABRASIVES S.R.L. Via Santo Stefano 103 40125 Bologna / IT | [2019/26] | Vertreter | Casadei, Giovanni Bugnion S.p.A. Via Vellani Marchi, 20 41124 Modena / IT | [2019/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18210333.3 | 05.12.2018 | [2019/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT20170147535 | 20.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT201700147535 | [2019/26] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3501763 | Datum: | 26.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3501763 | Datum: | 29.06.2022 | Sprache: | EN | [2022/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.04.2019 | Klassifikation | IPC: | B26D1/08, B26D7/00 | [2019/26] | CPC: |
B26D7/22 (EP,US);
B26D1/085 (EP,US);
B26D5/086 (EP,US);
B26D5/12 (EP,US);
B26D5/16 (EP,US);
B26D7/0006 (EP,US);
B26D7/18 (EP,US);
B26D7/1854 (EP,US);
B26D2001/0066 (EP,US);
B26D2210/11 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/47] |
Frühere [2019/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHNEIDVORRICHTUNG, INSBESONDERE ZUM SCHNEIDEN VON BAHNEN | [2019/26] | Englisch: | CUTTING DEVICE, IN PARTICULAR FOR CUTTING WEBS | [2019/26] | Französisch: | DISPOSITIF DE COUPE, NOTAMMENT POUR DÉCOUPER DES BANDES | [2019/26] | Prüfungsverfahren | 16.10.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.10.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/47] | 16.10.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.11.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.02.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.02.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.05.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.05.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.05.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 30.03.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.12.2018 | AL | 29.06.2022 | AT | 29.06.2022 | CY | 29.06.2022 | CZ | 29.06.2022 | DK | 29.06.2022 | EE | 29.06.2022 | ES | 29.06.2022 | FI | 29.06.2022 | HR | 29.06.2022 | LT | 29.06.2022 | LV | 29.06.2022 | MC | 29.06.2022 | MK | 29.06.2022 | MT | 29.06.2022 | RO | 29.06.2022 | RS | 29.06.2022 | SE | 29.06.2022 | SK | 29.06.2022 | SM | 29.06.2022 | BG | 29.09.2022 | NO | 29.09.2022 | GR | 30.09.2022 | IS | 29.10.2022 | PT | 31.10.2022 | IE | 05.12.2022 | LU | 05.12.2022 | BE | 31.12.2022 | CH | 31.12.2022 | LI | 31.12.2022 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 05.12.2018 | |
AL | 29.06.2022 | ||
AT | 29.06.2022 | ||
CY | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
MK | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
IE | 05.12.2022 | ||
LU | 05.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2024/27] | HU | 05.12.2018 | |
AL | 29.06.2022 | ||
AT | 29.06.2022 | ||
CY | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MK | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
IE | 05.12.2022 | ||
LU | 05.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2024/21] | HU | 05.12.2018 | |
AL | 29.06.2022 | ||
AT | 29.06.2022 | ||
CY | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
IE | 05.12.2022 | ||
LU | 05.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 05.12.2018 | |
AL | 29.06.2022 | ||
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
IE | 05.12.2022 | ||
LU | 05.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2023/49] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
IE | 05.12.2022 | ||
LU | 05.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2023/48] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
IE | 05.12.2022 | ||
LU | 05.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2023/47] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
LU | 05.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Frühere [2023/38] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
LU | 05.12.2022 | ||
Frühere [2023/22] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Frühere [2023/21] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Frühere [2023/17] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Frühere [2023/12] | AT | 29.06.2022 | |
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AT | 29.06.2022 | |
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AT | 29.06.2022 | |
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Frühere [2023/07] | AT | 29.06.2022 | |
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Frühere [2022/50] | FI | 29.06.2022 | |
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Frühere [2022/49] | FI | 29.06.2022 | |
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Frühere [2022/47] | FI | 29.06.2022 | |
LT | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US3574041 (MELLE HANS-GEORG WILHELM) [Y] 1-9 * column 1, line 13 - line 18 * * column 1, line 64 - line 71 * * column 2, line 10 - line 34 * * figures 1-3 *; | [XI]US3939743 (COOMBES WILLIAM S) [X] 1-3,7,9 * column 1, line 47 - line 67 * * column 3, line 19 - line 55 * * column 4, line 24 - line 30 * * column 5, line 15 - line 39 * * figures 2, 4 * [I] 4-6,8; | [Y]EP1344615 (DIENES WERKE [DE]) [Y] 1-9 * paragraphs [0004] , [0 22] , [0 23] * * figures 1-4 *; | [A]CN105364983B (SUZHOU DONGYI NC CO LTD) [A] 1-9* abstract * | Prüfung | US5131304 |