EP3495314 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINES ERSTEN LENKWINKELS EINES GABELSTAPLERS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.06.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.02.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.12.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 10.05.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.07.2024 | Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB 595 81 Mjölby / SE | [2019/24] | Erfinder | 01 /
ARNSBY, Mattias Lantmannagatan 60 583 32 Linköping / SE | [2020/01] |
Frühere [2019/24] | 01 /
ARNSBY, Mattias Burensköldsvägen 28b 595 81 Mjölby / SE | Vertreter | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 Löjtnantsgatan 21 114 85 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2019/24] | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 114 85 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18211068.4 | 07.12.2018 | [2019/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE20170051511 | 08.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 1751511 | [2019/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3495314 | Datum: | 12.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3495314 | Datum: | 22.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.05.2019 | Klassifikation | IPC: | B66F9/075, B62D1/28, B66F17/00, B62D15/02, G05D1/02, B66F9/06 | [2020/08] | CPC: |
B62D15/024 (EP,SE);
B62D1/283 (EP);
B66F17/003 (EP);
B66F9/063 (EP);
B66F9/0755 (EP);
B66F9/07568 (EP,SE);
G05D1/622 (EP);
G05D2105/28 (EP);
G05D2107/70 (EP);
|
Frühere IPC [2019/24] | B66F9/075, G05D1/02, B62D15/02, B66F17/00, B62D1/28 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/01] |
Frühere [2019/24] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINES ERSTEN LENKWINKELS EINES GABELSTAPLERS | [2019/24] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINING A FIRST STEERING ANGLE OF A FORKLIFT TRUCK | [2019/24] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION D'UN PREMIER ANGLE DE BRAQUAGE D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE | [2019/24] | Prüfungsverfahren | 22.11.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/01] | 22.11.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 13.02.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.06.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.06.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.06.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
21.04.2021
23.04.2021
ADMISSIBLE Jungheinrich Aktiengesellschaft Friedrich-Ebert-Damm 129 22047 Hamburg / DE Vertreter des Einsprechenden Weickmann & Weickmann PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [2023/37] |
Frühere [2021/21] | |||
Einsprechende(r) | 01
21.04.2021
Jungheinrich Aktiengesellschaft Friedrich-Ebert-Damm 129 22047 Hamburg / DE Vertreter des Einsprechenden Weickmann & Weickmann PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | gelöscht | Löschung: Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [ N /P ] | 10.05.2021 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 19.11.2021 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 06.12.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung | 06.04.2023 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 06.04.2023 | Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 15.06.2023 | Beschwerde eingegangen No. T1134/23 | 15.06.2023 | Beschwerdegebühr entrichtet | 07.08.2023 | Begründung eingereicht | 06.03.2025 | Termin der mündlichen Verhandlung |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 07.12.2018 | AL | 22.07.2020 | AT | 22.07.2020 | CY | 22.07.2020 | CZ | 22.07.2020 | DK | 22.07.2020 | EE | 22.07.2020 | ES | 22.07.2020 | FI | 22.07.2020 | HR | 22.07.2020 | LT | 22.07.2020 | LV | 22.07.2020 | MC | 22.07.2020 | MK | 22.07.2020 | MT | 22.07.2020 | NL | 22.07.2020 | PL | 22.07.2020 | RO | 22.07.2020 | RS | 22.07.2020 | SE | 22.07.2020 | SI | 22.07.2020 | SK | 22.07.2020 | SM | 22.07.2020 | TR | 22.07.2020 | BG | 22.10.2020 | NO | 22.10.2020 | GR | 23.10.2020 | IS | 22.11.2020 | PT | 23.11.2020 | IE | 07.12.2020 | LU | 07.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2021 | LI | 31.12.2021 | [2023/03] |
Frühere [2022/33] | HU | 07.12.2018 | |
AL | 22.07.2020 | ||
AT | 22.07.2020 | ||
CY | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
MK | 22.07.2020 | ||
MT | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SI | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
TR | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 07.12.2020 | ||
LU | 07.12.2020 | ||
BE | 31.12.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 07.12.2018 | |
AL | 22.07.2020 | ||
AT | 22.07.2020 | ||
CY | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
MT | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SI | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
TR | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 07.12.2020 | ||
LU | 07.12.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SI | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 07.12.2020 | ||
LU | 07.12.2020 | ||
Frühere [2021/40] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SI | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SI | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AT | 22.07.2020 | |
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/21] | AT | 22.07.2020 | |
DK | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/17] | AT | 22.07.2020 | |
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 22.07.2020 | |
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AT | 22.07.2020 | |
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/08] | ES | 22.07.2020 | |
FI | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 22.07.2020 | |
LT | 22.07.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US6445984 (KELLOGG DAVID L [US]); | [A]US6542801 (KAWASHIMA KAZUHITO [JP]); | [A]US2013054052 (WALTZ LUCAS B [US], et al) | Einspruch | DE10003564 | US6445984 | US6542801 | JP2003182991 | DE102004010540 | JP2006209567 | JP2007007800 | US2007088477 | JP2010117804 | DE102010035583 | EP2450668 | US2012310468 | US2013054052 | KR101323705B | US2014039753 | DE102013005991 | CN104268551 | CN104354764 | JP2016173634 |