Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10823068 | Globale Akte | 03.11.2020 | B2 | US2019186362 | 20.06.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102017223433 | 20.12.2017 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3502439 | Globale Akte | 26.06.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102017223433 | 20.12.2017 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE102017223433 | 27.06.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102017223433 | 20.12.2017 |