EP3502439 - WÄRMETAUSCHERVORRICHTUNG FÜR EIN FLUGZEUGTRIEBWERK [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 16.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.04.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.12.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 27.05.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.07.2021 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 18.08.2021 [2021/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Eschenweg 11 15827 Blankenfelde-Mahlow / DE | [2019/26] | Erfinder | 01 /
SCHACHT, Michael c/o Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Eschenweg 11 15827 Blankenfelde-Mahlow / DE | 02 /
BLUMRICH, Markus c/o Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Eschenweg 11 15827 Blankenfelde-Mahlow / DE | [2019/26] | Vertreter | Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB Postfach 15 09 20 10671 Berlin / DE | [2019/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18211615.2 | 11.12.2018 | [2019/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201710223433 | 20.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102017223433 | [2019/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3502439 | Datum: | 26.06.2019 | Sprache: | DE | [2019/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.04.2019 | Klassifikation | IPC: | F02C7/12, F02C7/224 | [2019/26] | CPC: |
F02C7/12 (EP,US);
F02C7/14 (US);
F02C3/04 (US);
F02C7/18 (US);
F02C7/224 (EP,US);
F02K3/06 (US);
F28D7/0066 (US);
F05D2220/323 (US);
F05D2260/213 (EP,US);
Y02T50/60 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/04] |
Frühere [2019/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WÄRMETAUSCHERVORRICHTUNG FÜR EIN FLUGZEUGTRIEBWERK | [2019/26] | Englisch: | HEAT EXCHANGER FOR AN AIRCRAFT ENGINE | [2019/26] | Französisch: | DISPOSITIF ÉCHANGEUR DE CHALEUR POUR UN MOTEUR D'AVION | [2019/26] | Prüfungsverfahren | 18.12.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.12.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/04] | 18.12.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 09.04.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.07.2021 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2021/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]US2731239 (ANDERSEN SOREN K) [X] 1-7,9,10,14 * figures 1-10 * * column 1, line 8 - line 55 * * column 2, line 15 - column 3, line 5 * * column 3, line 46 - line 63 * * column 4, line 52 - column 6, line 45 * * column 7, line 3 - line 26 * * column 8, line 1 - line 22 * [A] 11-13,15 [I] 8; | [XAI]EP2085599 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [X] 1,2,9,11,14 * figures 1a-2b * * paragraphs [0001] - [0005] - [0007] , [0019] - [0024] * [A] 12,13,15 [I] 3-8,10; | [XAI]EP2085600 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [X] 1,2,9,11,14 * figures 1a-4c * * paragraphs [0018] - [0022] * [A] 12,13,15 [I] 3-8,10 |