EP3670099 - HANDGEFÜHRTES ELEKTROWERKZEUG UND SEITLICHER HANDGRIFF [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.06.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 22.05.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 06.02.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.06.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.07.2021 [2021/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hilti Aktiengesellschaft Feldkircherstr. 100 9494 Schaan / LI | [2020/26] | Erfinder | 01 /
Shadavakhsh, Ali Allacherstr. 311 80999 München / DE | 02 /
Wahle, Quirin Landgerichtsweg 4 86860 Jengen / DE | [2020/26] | Vertreter | Hilti Aktiengesellschaft Corporate Intellectual Property Feldkircherstrasse 100 Postfach 333 9494 Schaan / LI | [2020/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18212983.3 | 17.12.2018 | [2020/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3670099 | Datum: | 24.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.07.2019 | Klassifikation | IPC: | B25F5/02 | [2020/26] | CPC: |
B25F5/026 (EP,US);
B25D17/04 (EP,US);
B25D2250/051 (EP,US);
B25D2250/121 (EP,US);
B25D2250/361 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/26] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HANDGEFÜHRTES ELEKTROWERKZEUG UND SEITLICHER HANDGRIFF | [2020/26] | Englisch: | HANDHELD POWER TOOL AND SIDE HANDLE | [2020/26] | Französisch: | OUTIL ÉLECTRIQUE PORTABLE ET POIGNÉE LATÉRALE | [2020/26] | Prüfungsverfahren | gelöscht | Löschung: Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/26] | 12.01.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/27] | 17.02.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/27] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Recherchengebühr nicht entrichtet wurde | 20.02.2019 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 20.02.2019 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 04.03.2019 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde | 20.02.2019 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 20.02.2019 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 04.03.2019 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2020 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2018236629 (GONZALEZ MANUEL [US]) [X] 1-12 * paragraphs [0064] , [0065]; figures 13,16,17,18 *; | [A]US2014013558 (BEACHY ROBERT WISLER [US], et al) [A] 1-12 * paragraphs [0117] , [ 134] , [0146] , [0147]; figures 25,26,47,62, 63 *; | [A]US2015107865 (CHEN CUIHUA [CN], et al) [A] 1-12 * paragraphs [0029] , [0030]; figures 5,6 *; | [AD]US2005200087 (VASUDEVA KAILASH C [CA], et al) [AD] 1-12 * figure 7 *; | [A]US2006067801 (VAN BERGEN JONATHAN R [US]) [A] 1-12 * paragraph [0043]; figure 3 *; | [A]DE102013213284 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-10 * paragraphs [0048] , [0049]; figure 6a * | vom Anmelder | US9242363 | DE102014102904 | GB2165480 | US8813868 | EP2292385 | US2005217440 | US2012160531 | US2005200087 |