EP3669863 - MIKRO- ODER NANOEMULSIONEN MIT ANTIKREBSMITTELN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.04.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.01.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 22.05.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.01.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Capnopharm GmbH Vor dem Kreuzberg 17 72070 Tübingen / DE | [2022/51] |
Frühere [2020/26] | Für alle benannten Staaten CAPNOMED GmbH Albring 81 78658 Zimmern / DE | Erfinder | 01 /
Sahoo, Ranjita Am Voßtor 9 47574 Goch / DE | [2020/26] | Vertreter | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 31 02 60 80102 München / DE | [2020/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18213995.6 | 19.12.2018 | [2020/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3669863 | Datum: | 24.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.05.2019 | Klassifikation | IPC: | A61K9/107, A61K9/00, A61K47/14, A61K31/282, A61K31/337, A61K31/704 | [2020/26] | CPC: |
A61K9/1075 (EP);
A61K9/107 (US);
A61K31/12 (US);
A61K31/282 (EP,US);
A61K31/337 (EP,US);
A61K31/704 (EP,US);
A61K33/243 (US);
A61K47/10 (US);
A61K47/14 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/07] |
Frühere [2020/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MIKRO- ODER NANOEMULSIONEN MIT ANTIKREBSMITTELN | [2020/26] | Englisch: | MICRO- OR NANO EMULSIONS INCLUDING ANTICANCER DRUGS | [2020/26] | Französisch: | MICRO OU NANO ÉMULSIONS COMPRENANT DES MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX | [2020/26] | Prüfungsverfahren | 13.11.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.01.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/07] | 11.01.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 20.04.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.10.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.11.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.05.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]CN104706585 (TIANJIN MEDRECOM BIOPHARMACEUTICAL LTD); | vom Anmelder | US9511197 |