EP3670048 - FRÄSWERKZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 23.12.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.12.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 22.05.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.12.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG Carl-Otto-Weg 21 88481 Balzheim / DE | [2020/26] | Erfinder | 01 /
WALCHER, Rainer CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG c/o CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG Carl-Otto-Weg 21 88481 Balzheim / DE | 02 /
WALCHER, Jochen CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG c/o CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG Carl-Otto-Weg 21 88481 Balzheim / DE | 03 /
WALCHER, Matthias CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG c/o CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG Carl-Otto-Weg 21 88481 Balzheim / DE | 04 /
RAPP, Oliver CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG c/o CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG Carl-Otto-Weg 21 88481 Balzheim / DE | [2020/26] | Vertreter | Ciesla, Dirk, et al Plansee Group Service GmbH IP Department Metallwerk-Plansee-Strasse 71 6600 Reutte / AT | [2020/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18215354.4 | 21.12.2018 | [2020/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3670048 | Datum: | 24.06.2020 | Sprache: | DE | [2020/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.06.2019 | Klassifikation | IPC: | B23C5/10 | [2020/26] | CPC: |
B23C5/10 (EP);
B23C2210/40 (EP);
B23C2210/405 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/03] |
Frühere [2020/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FRÄSWERKZEUG | [2020/26] | Englisch: | MILLING TOOL | [2020/26] | Französisch: | OUTIL DE FRAISAGE | [2020/26] | Prüfungsverfahren | 16.12.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.12.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/03] | 16.12.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 03.01.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.01.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]SU631271 (FEDOTOV GENNADIJ M [SU], et al) [A] 1 * figure - *; | [A]US6742968 (VOLOKH VLADIMIR [IL]) [A] 6-9 * column 4; figure 3 *; | [XAI]US2014119844 (OSAWA JIRO [JP], et al) [X] 1-5,10,11 * the whole document * * paragraph [0031] * * paragraph [0048] * * paragraph [0045] * * paragraph [0058] * [A] 6-9 [I] 12; | [X]EP2929966 (FRAISA SA [CH]) [X] 1-3,10,11* paragraph [0062] *; | [X]US2017028482 (BOULAKHOV SERGEI VLADIMIR [IL], et al) [X] 1 * figure - * | vom Anmelder | AT14275U |