EP3591433 - KOMMUNIKATIONSEINHEIT, INTEGRIERTE SCHALTUNGEN UND VERFAHREN ZUR TAKT- UND DATENSYNCHRONISATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.05.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.03.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 26.03.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.07.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 06.12.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GB, IE | veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NXP USA, Inc. 6501 William Cannon Drive West Austin TX 78735 / US | [2020/02] | Erfinder | 01 /
DOARE, Olivier NXP Semiconductors BP 72329 134 avenue de General Eisenhower 31023 Toulouse cedex 1 / FR | 02 /
SALLE, Didier NXP Semiconductors BP 72329 134 avenue de General Eisenhower 31023 Toulouse cedex 1 / FR | 03 /
PAVAO MOREIRA, Cristian NXP Semiconductors BP 72329 134 avenue de General Eisenhower 31023 Toulouse cedex 1 / FR | 04 /
ORLANDO, Julien NXP Semiconductors BP 72329 134 avenue de General Eisenhower 31023 Toulouse cedex 1 / FR | 05 /
VIGIER, Jean-Stephane NXP Semiconductors BP 72329 134 avenue de General Eisenhower 31023 Toulouse cedex 1 / FR | 06 /
BARRILADO GONZALEZ, Andres NXP Semiconductors BP 72329 134 avenue de General Eisenhower 31023 Toulouse cedex 1 / FR | [2020/02] | Vertreter | Schmütz, Christian Klaus Johannes NXP Semiconductors Germany GmbH Intellectual Property Group Beiersdorfstr. 12 22529 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2023/24] | Schmütz, Christian Klaus Johannes NXP Semiconductors Germany GmbH Intellectual Property Group Troplowitzstraße 20 22529 Hamburg / DE | ||
Frühere [2020/02] | Lee, Candice Jane NXP SEMICONDUCTORS Intellectual Property Group Abbey House 25 Clarendon Road Redhill, Surrey RH1 1QZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18305858.5 | 02.07.2018 | [2020/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3591433 | Datum: | 08.01.2020 | Sprache: | EN | [2020/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3591433 | Datum: | 14.06.2023 | Sprache: | EN | [2023/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.05.2019 | Klassifikation | IPC: | G01S13/87, H04L7/06, H04L27/00 | [2020/02] | CPC: |
G01S13/878 (EP);
G01S7/02 (CN);
G01S13/34 (US);
G01S13/88 (CN);
G01S13/931 (CN,US);
G01S7/352 (US);
G01S7/36 (CN);
G01S7/4056 (US);
H04J3/0685 (CN);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/33] |
Frühere [2020/02] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMMUNIKATIONSEINHEIT, INTEGRIERTE SCHALTUNGEN UND VERFAHREN ZUR TAKT- UND DATENSYNCHRONISATION | [2020/02] | Englisch: | COMMUNICATION UNIT, INTEGRATED CIRCUITS AND METHOD FOR CLOCK AND DATA SYNCHRONIZATION | [2020/02] | Französisch: | UNITÉ DE COMMUNICATION, CIRCUITS INTÉGRÉS ET PROCÉDÉ DE SYNCHRONISATION D'HORLOGE ET DE DONNÉES | [2020/02] | Prüfungsverfahren | 10.03.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.07.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/33] | 08.07.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.03.2021 | Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen (Frist: M01) | 23.04.2021 | Antwort auf einer Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen | 07.02.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.07.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.03.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.05.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.05.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.05.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 15.03.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 14.06.2023 | CZ | 14.06.2023 | DK | 14.06.2023 | EE | 14.06.2023 | ES | 14.06.2023 | FI | 14.06.2023 | HR | 14.06.2023 | IT | 14.06.2023 | LT | 14.06.2023 | LV | 14.06.2023 | MC | 14.06.2023 | NL | 14.06.2023 | PL | 14.06.2023 | RO | 14.06.2023 | RS | 14.06.2023 | SE | 14.06.2023 | SI | 14.06.2023 | SK | 14.06.2023 | SM | 14.06.2023 | IE | 02.07.2023 | LU | 02.07.2023 | BE | 31.07.2023 | CH | 31.07.2023 | GB | 14.09.2023 | NO | 14.09.2023 | GR | 15.09.2023 | IS | 14.10.2023 | PT | 16.10.2023 | [2024/33] |
Frühere [2024/26] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
DK | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
IT | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
MC | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SI | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
LU | 02.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
CH | 31.07.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Frühere [2024/24] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
DK | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
MC | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SI | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
LU | 02.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
CH | 31.07.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Frühere [2024/22] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
DK | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
MC | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
LU | 02.07.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Frühere [2024/18] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
MC | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
LU | 02.07.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Frühere [2024/16] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
MC | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
Frühere [2024/08] | ES | 14.06.2023 | |
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Frühere [2024/03] | ES | 14.06.2023 | |
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Frühere [2024/01] | ES | 14.06.2023 | |
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Frühere [2023/52] | ES | 14.06.2023 | |
HR | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Frühere [2023/51] | ES | 14.06.2023 | |
HR | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Frühere [2023/50] | ES | 14.06.2023 | |
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Frühere [2023/48] | ES | 14.06.2023 | |
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 14.06.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]US2005018762 (AIELLO ROBERTO [US], et al); | [Y]US2008123792 (PRETE EDOARDO [DE], et al); | [A]US7876261 (ADAMS GREGORY F [US]); | [XA]US2018024233 (SEARCY JAMES F [US], et al); | [Y]US2018115409 (NAYYAR JASBIR SINGH [IN], et al) | vom Anmelder | US6209072 | US6775328 | US7876261 | US9031180 |