EP3574080 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ERZEUGEN VON BIOGAS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 18.12.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 29.09.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 31.08.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.05.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.11.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.08.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 12.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HERBST Umwelttechnik GmbH Goerzallee 305e 14167 Berlin / DE | [2019/49] | Erfinder | 01 /
SPAHR, Marcel Ringstr. 40 12205 Berlin / DE | 02 /
FECHTER, Leonhard Dohnenstieg 28 14195 Berlin / DE | [2019/49] | Vertreter | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Joachimsthaler Straße 10-12 10719 Berlin / DE | [2019/49] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18702477.3 | 29.01.2018 | [2019/49] | WO2018EP52180 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20170153818 | 30.01.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 17153818 | [2019/49] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018138368 | Datum: | 02.08.2018 | Sprache: | DE | [2018/31] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3574080 | Datum: | 04.12.2019 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 02.08.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3574080 | Datum: | 20.01.2021 | Sprache: | DE | [2021/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.08.2018 | Klassifikation | IPC: | C12M1/107, C12M1/00, C12M1/33 | [2019/49] | CPC: |
C12M21/04 (EP,US);
C12M23/58 (EP,US);
C12M29/18 (EP,US);
C12M45/02 (EP,US);
C12M45/20 (EP,US);
C12P5/023 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/49] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ERZEUGEN VON BIOGAS | [2019/49] | Englisch: | DEVICE AND METHOD FOR CREATING BIOGAS | [2020/23] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DESTINÉS A LA PRODUCTION DE BIOGAZ | [2020/23] |
Frühere [2019/49] | METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING BIOGAS | ||
Frühere [2019/49] | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR PRODUIRE DU BIOGAZ | Eintritt in die regionale Phase | 16.08.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.08.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.08.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.11.2018 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 16.08.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/49] | 16.08.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.05.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.08.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 30.09.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.12.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.12.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 15.12.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 21.10.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 20.01.2021 | CY | 20.01.2021 | DK | 20.01.2021 | EE | 20.01.2021 | FI | 20.01.2021 | HR | 20.01.2021 | LT | 20.01.2021 | LV | 20.01.2021 | MC | 20.01.2021 | MK | 20.01.2021 | MT | 20.01.2021 | NL | 20.01.2021 | RO | 20.01.2021 | RS | 20.01.2021 | SE | 20.01.2021 | SI | 20.01.2021 | SK | 20.01.2021 | SM | 20.01.2021 | IE | 29.01.2021 | LU | 29.01.2021 | BE | 31.01.2021 | CH | 31.01.2021 | LI | 31.01.2021 | BG | 20.04.2021 | NO | 20.04.2021 | GR | 21.04.2021 | IS | 20.05.2021 | PT | 20.05.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | AL | 20.01.2021 | |
CY | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
MK | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
IE | 29.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 20.01.2021 | |
CY | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
IE | 29.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2023/29] | AL | 20.01.2021 | |
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
IE | 29.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 20.01.2021 | |
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
IE | 29.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 20.01.2021 | |
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
IE | 29.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 20.01.2021 | |
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
IE | 29.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 20.01.2021 | |
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
IE | 29.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 20.01.2021 | |
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
IE | 29.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/52] | DK | 20.01.2021 | |
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/50] | DK | 20.01.2021 | |
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/49] | DK | 20.01.2021 | |
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/48] | EE | 20.01.2021 | |
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/46] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/45] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/43] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/42] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 20.01.2021 | |
LT | 20.01.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE19532359 (WINKLER HANS PETER [DE]) [A] 1,9,17 * figure .; claim - *; | [A]WO0206439 (BEKON ENERGY TECHNOLOGIES GMBH [DE], et al) [A] 1,9,17 * pages 1-3; figure 3 *; | [A]DE20121701U (ATZ EVUS [DE]) [A] 1,9,17 * page 3 - page 6; figure . *; | [A]WO2004016797 (TEKNISKA VERKEN LINKOEPING AB [SE], et al) [A] 1,9,17 * page 3 - page 5 * * figures 1-3 *; | [A]WO2006048008 (BTU COTTBUS [DE], et al) [A] 1,9,17 * page 2, lines 1-10 * * page 3, lines 6-10 * * page 4, line 32 - page 5, line 2 * * page 9, lines 19-28 * * figure 1 *; | [A]DE102006008026 (LEIBNIZ INST FUER AGRARTECHNIK [DE], et al) [A] 1,9,17 * paragraphs [0002] , [0006] , [0013] , [0016] , [0021] , [0026] , [0034] , [0036] , [0088] * * figures 1-4 *; | [XY]EP2679688 (HYPERTHERMICS HOLDING AS [NO]) [X] 1,4-9,11-17 * paragraphs [0000] , [0006] , [0007] , [0023] , [0030] , [0035] , [0042] , [0053] , [0088] , [0090] * * figures 1,3,4 * [Y] 1-17; | [XY]DE102013114786 (AEV ENERGY GMBH [DE]) [X] 9,11-17 * paragraphs [0001] , [0002] , [0018] , [0020] , [0021] , [0061] , [0065] , [0066] , [0072] * * figures 1,4 * [Y] 1-17; | [AD]EP2927308 (MEISSNER JAN A [CH]) [AD] 1,9,17* figure -; claim - * | vom Anmelder | EP2927308 |