EP3571777 - VERFAHREN UND SYSTEME ZUR KREUZ-BSS-LOTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.08.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.09.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.07.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.06.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.03.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.10.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.07.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 12.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2019/48] | Erfinder | 01 /
CHERIAN, George c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
MERLIN, Simone c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 03 /
ASTERJADHI, Alfred c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 04 /
ZHOU, Yan c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 05 /
PATIL, Abhishek Pramod c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 06 /
VENKATACHALAM JAYARAMAN, Venkata Ramanan c/o Qualcomm Inc. 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2019/52] |
Frühere [2019/48] | 01 /
CHERIAN, George c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | ||
02 /
MERLIN, Simone c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | |||
03 /
ASTERJADHI, Alfred c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | |||
04 /
ZHOU, Yan c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | |||
05 /
PATIL, Abhishek Pramod c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | |||
06 /
VENKATACHALAM JAYARAMAN, Venkata Ramanan 10625 Calle Mar De Mariposa Apt. 2211 San Diego, California 92130 / US | Vertreter | Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2021/40] |
Frühere [2019/48] | Wegner, Hans Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18702581.2 | 08.01.2018 | [2019/48] | WO2018US12794 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762447272P | 17.01.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762447272 P | US201715842781 | 14.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201715842781 | [2019/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018136254 | Datum: | 26.07.2018 | Sprache: | EN | [2018/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3571777 | Datum: | 27.11.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.07.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3571777 | Datum: | 06.10.2021 | Sprache: | EN | [2021/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.07.2018 | Klassifikation | IPC: | H04B7/06, H04B7/024, H04L25/02, // H04W72/04, H04W84/18 | [2021/11] | CPC: |
H04B7/024 (EP,KR,US);
H04W74/0858 (KR,US);
H04B7/0417 (EP);
H04B7/0617 (EP,KR,US);
H04B7/0626 (EP,KR,US);
H04L25/0224 (EP,US);
H04L25/0226 (EP,KR,US);
H04W72/20 (EP);
H04W84/12 (EP);
H04B7/0413 (US);
H04W72/046 (EP,US);
H04W84/18 (EP,US);
|
Frühere IPC [2019/48] | H04B7/0413, H04L25/02, H04B7/0417, H04B7/06, H04W72/04, H04W84/12 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/48] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEME ZUR KREUZ-BSS-LOTUNG | [2019/48] | Englisch: | METHODS AND SYSTEMS FOR CROSS BSS SOUNDING | [2019/48] | Französisch: | PROCÉDÉS ET SYSTÈMES DE SONDAGE CROISÉ D'ENSEMBLES DE SERVICES DE BASE | [2019/48] | Eintritt in die regionale Phase | 12.06.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.06.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.06.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.06.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/48] | 12.06.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 10.02.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.03.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.06.2021 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 16.06.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.06.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.07.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.08.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 07.07.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 08.01.2018 | AL | 06.10.2021 | AT | 06.10.2021 | CY | 06.10.2021 | CZ | 06.10.2021 | DK | 06.10.2021 | EE | 06.10.2021 | FI | 06.10.2021 | HR | 06.10.2021 | IT | 06.10.2021 | LT | 06.10.2021 | LV | 06.10.2021 | MC | 06.10.2021 | MK | 06.10.2021 | PL | 06.10.2021 | RO | 06.10.2021 | RS | 06.10.2021 | SI | 06.10.2021 | SK | 06.10.2021 | SM | 06.10.2021 | TR | 06.10.2021 | BG | 06.01.2022 | GR | 07.01.2022 | IE | 08.01.2022 | LU | 08.01.2022 | BE | 31.01.2022 | IS | 06.02.2022 | PT | 07.02.2022 | [2024/29] |
Frühere [2024/24] | HU | 08.01.2018 | |
AL | 06.10.2021 | ||
AT | 06.10.2021 | ||
CY | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
IT | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
MK | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IE | 08.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2024/23] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CY | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
IT | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
MK | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IE | 08.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2024/20] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CY | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
IT | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IE | 08.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2023/27] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
IT | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IE | 08.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IE | 08.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/46] | AT | 06.10.2021 | |
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/39] | AT | 06.10.2021 | |
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/35] | AT | 06.10.2021 | |
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/34] | AT | 06.10.2021 | |
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/33] | AT | 06.10.2021 | |
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 06.10.2021 | |
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 06.10.2021 | |
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Frühere [2022/22] | AT | 06.10.2021 | |
FI | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 06.10.2021 | |
RS | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
Frühere [2022/19] | BG | 06.01.2022 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XAI]US2015312877 (BHANAGE GAUTAM [US]) [X] 1-3 * paragraph [0019] - paragraph [0021] * * paragraph [0045] - paragraph [0048] * * paragraph [0055] * [A] 16-30 [I] 4-15; | [XA]US2016295581 (GHOSH CHITTABRATA [US], et al) [X] 16-30 * paragraph [0058] - paragraph [0062] * * paragraph [0077] - paragraph [0079] * * claims 1-6 *[A] 1-15 |