EP3573934 - TITAN-NIOB-PHOSPHATGLAS MIT HOHEM BRECHUNGSINDEX [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.10.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.05.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.08.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.11.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.08.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 14.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 12.06.2024 [2024/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Corning Incorporated 1 Riverfront Plaza Corning, New York 14831 / US | [2019/49] | Erfinder | 01 /
AITKEN, Bruce Gardiner 10235 Beaver Pond Lane Corning, New York 14830 / US | [2019/49] | Vertreter | Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | [2019/49] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18703181.0 | 23.01.2018 | [2019/49] | WO2018US14826 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762450178P | 25.01.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762450178 P | [2019/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018140390 | Datum: | 02.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/31] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3573934 | Datum: | 04.12.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.08.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3573934 | Datum: | 03.11.2021 | Sprache: | EN | [2021/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.08.2018 | Klassifikation | IPC: | C03C3/21, G02B1/00 | [2019/49] | CPC: |
C03C3/21 (EP,KR,US);
C03C4/00 (US);
G02B1/00 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/49] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TITAN-NIOB-PHOSPHATGLAS MIT HOHEM BRECHUNGSINDEX | [2019/49] | Englisch: | HIGH REFRACTIVE INDEX TITANIUM-NIOBIUM PHOSPHATE GLASS | [2019/49] | Französisch: | VERRE DE TITANE NIOBIUM PHOSPHATE AVEC HAUT INDICE DE REFRACTION | [2021/22] |
Frühere [2019/49] | VERRE DE PHOSPHATE DE TITANE-NIOBIUM À INDICE DE RÉFRACTION ÉLEVÉ | Eintritt in die regionale Phase | 15.08.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.08.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.08.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.07.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.08.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/49] | 15.08.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 13.08.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.12.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.05.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.09.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.09.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.09.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP21197760.8 / EP3943459 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
02.08.2022
19.10.2022
ADMISSIBLE Kronthaler, Wolfgang Pfarrstrasse 14 80538 München / DE Vertreter des Einsprechenden Kronthaler, Schmidt & Coll. Intellectual Property Counselors Pfarrstrasse 14 80538 München / DE | [2022/47] |
Frühere [2022/36] | |||
Einsprechende(r) | 01
02.08.2022
Kronthaler, Wolfgang Pfarrstrasse 14 80538 München / DE Vertreter des Einsprechenden Kronthaler, Schmidt & Coll. Intellectual Property Counselors Pfarrstrasse 14 80538 München / DE | 24.10.2022 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 24.02.2023 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.01.2018 | AL | 03.11.2021 | AT | 03.11.2021 | CY | 03.11.2021 | CZ | 03.11.2021 | DK | 03.11.2021 | EE | 03.11.2021 | ES | 03.11.2021 | FI | 03.11.2021 | HR | 03.11.2021 | IT | 03.11.2021 | LT | 03.11.2021 | LV | 03.11.2021 | MC | 03.11.2021 | MK | 03.11.2021 | NL | 03.11.2021 | PL | 03.11.2021 | RO | 03.11.2021 | RS | 03.11.2021 | SE | 03.11.2021 | SI | 03.11.2021 | SK | 03.11.2021 | SM | 03.11.2021 | IE | 23.01.2022 | LU | 23.01.2022 | BE | 31.01.2022 | CH | 31.01.2022 | FR | 31.01.2022 | LI | 31.01.2022 | BG | 03.02.2022 | GB | 03.02.2022 | NO | 03.02.2022 | GR | 04.02.2022 | IS | 03.03.2022 | PT | 03.03.2022 | [2024/24] |
Frühere [2024/23] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CY | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
MK | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
IE | 23.01.2022 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
FR | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
GB | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2024/20] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CY | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
IE | 23.01.2022 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
FR | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
GB | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2023/27] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
IE | 23.01.2022 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
FR | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
GB | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
IE | 23.01.2022 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
FR | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
GB | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2023/03] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
FR | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
FR | 31.01.2022 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/50] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
FR | 31.01.2022 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/46] | AT | 03.11.2021 | |
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/39] | AT | 03.11.2021 | |
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/35] | AT | 03.11.2021 | |
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/34] | AT | 03.11.2021 | |
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/33] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/22] | AT | 03.11.2021 | |
FI | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 03.11.2021 | |
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
Frühere [2022/19] | BG | 03.02.2022 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XAI]JP2005097036 (KAWAZOE FRONTIER TECHNOLOGY KK) [X] 1-3,9-12 * Paragraphs [0001], [0018], [0024], [0043];; table 1 * [A] 4-8,13-16,20 [I] 17-19; | [XAI]US2012135199 (SATOU KOUICHI [JP], et al) [X] 9-12,17,20 * Paragraphs [0002], [0026], [0180]-[0182];; figures 2-4; examples 1-6; table 2 * [A] 1-8,13-16 [I] 18,19; | [XAI]US2015064576 (AITKEN BRUCE GARDINER [US], et al) [X] 4,5,7-12,15,16 * Paragraphs [0003], [0009], [0011], [0034], [0040];; table 1 * [A] 1-3,13,14,20 [I] 6,17-19; | [XAI]US2016304390 (MIKAMI SHUHEI [JP]) [X] 4,5,7-12,16,17,20 * Paragraphs [0002], [0142], glass compositions I and II;; examples 1-3; tables 1, 3 * [A] 1-3,13-15 [I] 6,18,19; | [XAI] - ZAINE TEIXEIRA, OSWALDO LUIZ ALVES, ITALO ODONE MAZALI, "Structure, Thermal Behavior, Chemical Durability, and Optical Properties of the Na2O-Al2O3-TiO2-Nb2O5-P2O5 Glass System", JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY., US, (20070101), vol. 90, no. 1, doi:10.1111/j.1551-2916.2006.01399.x, ISSN 0002-7820, pages 256 - 263, XP055457935 [X] 1,2,4,5,7,9,11,15-18,20 * Section I, section II, parts (1), (2), section III, part (5), section IV;; figure 9; tables I, II * [A] 13,14 [I] 3,6,8,10,12,19 DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-2916.2006.01399.x | [XAI] - RACHKOVSKAYA G. E., BOBKOVA N. M., "Semiconducting niobate-phosphate glasses. Structure and properties", JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, NORTH-HOLLAND PHYSICS PUBLISHING. AMSTERDAM, NL, vol. 90, no. 1-3, doi:10.1016/S0022-3093(87)80499-4, ISSN 0022-3093, (19870201), pages 617 - 620, (19870201), XP026025979 [X] 1,4,5 * Sections 1, 2, 3;; figures 1, 2 * [A] 2,3,7-18,20 [I] 6,19 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-3093(87)80499-4 | Einspruch | JP2010222236 | CN101941797 | CN102515527 | JP2013212935 | JP2013227197 | WO2015046428 | JP2015063460 | WO2017006998 | - "OPTOELECTRO-MECHANICS", JAPAN OPTOELECTRO-MECHANICS ASSOCIATION, (1995), pages 13 - 16 | - Anonymous, "CDGM Optical Glass Data Sheet", CDGM GLASS CO., LTD, (20211101), pages 1 - 330, XP055952348 | - ANONYMOUS, "CDGM Data Sheet", pages 1 - 145 | - ANONYMOUS, "OPTICAL GLASS Data Sheets", Schott NORTH AMERICA, Inc.,, page 137PP | - "SCHOTT Optical Glass", (20220124), pages 1 - 102 |