EP3592128 - VERTEILMASCHINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2020/03] | VERTEILMASCHINE UND HIERFÜR GEEIGNETES DOSIERORGAN | ||
[2020/35] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.09.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 25.09.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.08.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.12.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.09.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 30.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH Landstrasse 14 76547 Sinzheim / DE | [2020/03] | Erfinder | 01 /
STÖCKLIN, Volker Grasweg 13 77975 Ringsheim / DE | 02 /
ZEITVOGEL, Thomas In der Lach 45 77836 Rheinmünster / DE | 03 /
DOLL, Franz Duttenhurst 112 76547 Sinzheim / DE | [2020/03] | Vertreter | Lichti - Patentanwälte Partnerschaft mbB Postfach 41 07 60 76207 Karlsruhe / DE | [2020/03] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18712077.9 | 05.03.2018 | [2020/03] | WO2018EP00085 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20172001237U | 09.03.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 202017001237 U | [2020/03] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018162116 | Datum: | 13.09.2018 | Sprache: | DE | [2018/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3592128 | Datum: | 15.01.2020 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 13.09.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3592128 | Datum: | 28.10.2020 | Sprache: | DE | [2020/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.09.2018 | Klassifikation | IPC: | A01C17/00, A01C19/02 | [2020/03] | CPC: |
A01C17/006 (EP);
A01C17/008 (US);
A01C19/02 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/03] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERTEILMASCHINE | [2020/35] | Englisch: | DISTRIBUTION MACHINE | [2020/35] | Französisch: | MACHINE DE DISTRIBUTION | [2020/35] |
Frühere [2020/03] | VERTEILMASCHINE UND HIERFÜR GEEIGNETES DOSIERORGAN | ||
Frühere [2020/03] | DISTRIBUTION MACHINE AND METERING ELEMENT SUITABLE FOR SAID DISTRIBUTION MACHINE | ||
Frühere [2020/03] | MACHINE DE DISTRIBUTION ET ÉLÉMENT DE DOSAGE CORRESPONDANT | Eintritt in die regionale Phase | 19.08.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.08.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.08.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.08.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.08.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/03] | 19.08.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 03.08.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.09.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.09.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.09.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 29.07.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.03.2018 | AL | 28.10.2020 | CY | 28.10.2020 | CZ | 28.10.2020 | EE | 28.10.2020 | ES | 28.10.2020 | FI | 28.10.2020 | HR | 28.10.2020 | LT | 28.10.2020 | LV | 28.10.2020 | MC | 28.10.2020 | MK | 28.10.2020 | MT | 28.10.2020 | PL | 28.10.2020 | RO | 28.10.2020 | RS | 28.10.2020 | SE | 28.10.2020 | SI | 28.10.2020 | SK | 28.10.2020 | SM | 28.10.2020 | BG | 28.01.2021 | NO | 28.01.2021 | GR | 29.01.2021 | IS | 28.02.2021 | PT | 01.03.2021 | IE | 05.03.2021 | LU | 05.03.2021 | BE | 31.03.2021 | CH | 31.03.2021 | LI | 31.03.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 05.03.2018 | |
AL | 28.10.2020 | ||
CY | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
MK | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
IE | 05.03.2021 | ||
LU | 05.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 05.03.2018 | |
AL | 28.10.2020 | ||
CY | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
IE | 05.03.2021 | ||
LU | 05.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 28.10.2020 | |
CY | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
IE | 05.03.2021 | ||
LU | 05.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
IE | 05.03.2021 | ||
LU | 05.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
IE | 05.03.2021 | ||
LU | 05.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
IE | 05.03.2021 | ||
LU | 05.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AL | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
IE | 05.03.2021 | ||
LU | 05.03.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
IE | 05.03.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/36] | CZ | 28.10.2020 | |
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/35] | CZ | 28.10.2020 | |
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/33] | ES | 28.10.2020 | |
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/32] | ES | 28.10.2020 | |
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/28] | ES | 28.10.2020 | |
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/25] | ES | 28.10.2020 | |
FI | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/23] | FI | 28.10.2020 | |
LV | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/22] | FI | 28.10.2020 | |
RS | 28.10.2020 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 28.10.2020 | |
PT | 01.03.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 28.10.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [YA]US3191944 (WATTS GUY A) [Y] 19 * column 2, line 39 - line 47; figure 2 *[A] 1,4,14,15,20,21; | [XAYI]DE3617302 (AMAZONEN WERKE DREYER H [DE]) [X] 1-3,5-10,13,16-18,20,21 * column 12, line 8 - column 13, line 40; figures 2,3,8 * * column 19, line 65 - column 20, line 35 * [A] 11,12 [Y] 19 [I] 4,14,15; | [X]DE10126233 (LEHNER AGRAR GMBH [DE]) [X] 1-3,6,16-18,20,21 * paragraph [0012] - paragraph [0015]; figure 1 * | vom Anmelder | DE3617302 | DE4012826 | EP0489674 | DE4105059 | EP0682857 | EP1145614 | DE102005015228 | EP2057876 | EP2454928 | EP2727449 | DE102013104024 |