EP3607291 - OPTISCHE ANORDNUNG MIT SCHUTZSCHICHT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2020/07] | LUFTDICHTHEITSPRÜFUNG EINER OPTISCHEN ANORDNUNG | ||
[2020/09] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.05.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.06.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.03.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.01.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 13.10.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 07.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Indigo Diabetes N.V. Bollebergen 2B 9052 Zwijnaarde / BE | [2020/07] | Erfinder | 01 /
DELBEKE, Danaë Frederik Burvenichstraat 236 9050 Gentbrugge / BE | 02 /
CARDILE, Paolo Lavendelstraat 64 9000 Gent / BE | 03 /
ORDONEZ ORELLANA, Juan Sebastian Kunstlaan 41 9000 Gent / BE | 04 /
SUBRAMANIAN, Ananth Lakenstraat 11 9030 Mariakerke / BE | [2020/07] | Vertreter | Nederlandsch Octrooibureau P.O. Box 29720 2502 LS The Hague / NL | [2020/07] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18713280.8 | 30.03.2018 | [2020/07] | WO2018EP58306 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20170164570 | 03.04.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 17164570 | [2020/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018185029 | Datum: | 11.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3607291 | Datum: | 12.02.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.10.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3607291 | Datum: | 22.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.10.2018 | Klassifikation | IPC: | G01M3/04, G01M3/18, G01M3/38, G02B6/42, G02B6/12 | [2020/07] | CPC: |
G01M3/047 (EP);
G01M3/04 (US);
G01M3/186 (EP);
G01M3/38 (EP);
G02B6/12004 (EP);
G02B6/4248 (EP,US);
G02B2006/12138 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/07] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OPTISCHE ANORDNUNG MIT SCHUTZSCHICHT | [2020/09] | Englisch: | HERMETICITY TESTING OF AN OPTICAL ASSEMBLY | [2020/07] | Französisch: | ENSEMBLE OPTIQUE AYANT UNE COUCHE DE PROTECTION | [2020/09] |
Frühere [2020/07] | LUFTDICHTHEITSPRÜFUNG EINER OPTISCHEN ANORDNUNG | ||
Frühere [2020/07] | TEST D'HERMÉTICITÉ D'UN ENSEMBLE OPTIQUE | Eintritt in die regionale Phase | 03.10.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.10.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.10.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.10.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.10.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/07] | 03.10.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 13.03.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.06.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.06.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.06.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 23.04.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.03.2018 | AL | 22.07.2020 | AT | 22.07.2020 | CY | 22.07.2020 | CZ | 22.07.2020 | DK | 22.07.2020 | EE | 22.07.2020 | ES | 22.07.2020 | FI | 22.07.2020 | HR | 22.07.2020 | IT | 22.07.2020 | LT | 22.07.2020 | LV | 22.07.2020 | MC | 22.07.2020 | MK | 22.07.2020 | NL | 22.07.2020 | PL | 22.07.2020 | RO | 22.07.2020 | RS | 22.07.2020 | SE | 22.07.2020 | SI | 22.07.2020 | SK | 22.07.2020 | SM | 22.07.2020 | TR | 22.07.2020 | BG | 22.10.2020 | NO | 22.10.2020 | GR | 23.10.2020 | IS | 22.11.2020 | PT | 23.11.2020 | IE | 30.03.2021 | LU | 30.03.2021 | [2024/29] |
Frühere [2024/23] | HU | 30.03.2018 | |
AL | 22.07.2020 | ||
AT | 22.07.2020 | ||
CY | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
MK | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SI | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 30.03.2021 | ||
LU | 30.03.2021 | ||
Frühere [2023/41] | HU | 30.03.2018 | |
AL | 22.07.2020 | ||
AT | 22.07.2020 | ||
CY | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SI | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 30.03.2021 | ||
LU | 30.03.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 30.03.2018 | |
AL | 22.07.2020 | ||
AT | 22.07.2020 | ||
CY | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 30.03.2021 | ||
LU | 30.03.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CY | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 30.03.2021 | ||
LU | 30.03.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 30.03.2021 | ||
LU | 30.03.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 30.03.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AT | 22.07.2020 | |
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AT | 22.07.2020 | |
DK | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/17] | AT | 22.07.2020 | |
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 22.07.2020 | |
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AT | 22.07.2020 | |
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/08] | ES | 22.07.2020 | |
FI | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 22.07.2020 | |
LT | 22.07.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2009154872 (SHERRER DAVID S [US], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0075] , [0094] , [0095]; figures 8-11 *; | [A]US2007196923 (GUEISSAZ FRANCOIS [CH], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0018] , [ 0041] - [0052] - [ 0060] , [ 0070] , [ 0073] - [0075]; figures 1-7 *; | [AD]US2012042714 (STAMPER ANTHONY K [US]) [AD] 1-15 * paragraphs [0023] - [0024]; figure 1 * | Prüfung | US2007196923 | US2009154872 | US2012042714 | vom Anmelder | US8528397 |