EP3592347 - HAUTBEHANDLUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 10.02.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.12.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.09.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 11.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.01.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Amazentis SA Parc Scientifique EPFL PSE-C 1015 Lausanne / CH | [2020/03] | Erfinder | 01 /
RINSCH, Christopher c/o Amazentis SA Parc Scientifique EPFL PSE-C 1015 Lausanne / CH | 02 /
ANDREUX, Penelope c/o Amazentis SA Parc Scientifique EPFL PSE-C 1015 Lausanne / CH | 03 /
SINGH, Anurag c/o Amazentis SA Parc Scientifique EPFL PSE-C 1015 Lausanne / CH | [2020/03] | Vertreter | Abel & Imray LLP Westpoint Building James Street West Bath BA1 2DA / GB | [N/P] |
Frühere [2020/03] | Abel & Imray Westpoint Building James Street West Bath BA1 2DA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18714139.5 | 08.03.2018 | [2020/03] | WO2018EP55772 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20170003734 | 08.03.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201703734 | GB20170003768 | 09.03.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201703768 | [2020/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018162645 | Datum: | 13.09.2018 | Sprache: | EN | [2018/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3592347 | Datum: | 15.01.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.09.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.09.2018 | Klassifikation | IPC: | A61K31/366, A61K9/00, A61K47/00, A61P17/02, A61P17/16, A61P17/04, A61P17/12, A61P17/06, A61P17/18, A61P17/00 | [2020/03] | CPC: |
A61K9/0014 (EP,KR,US);
A61K31/37 (KR);
A61K8/498 (KR,US);
A61K31/122 (KR);
A61K31/351 (KR);
A61K31/366 (EP,US);
A61K9/06 (EP,KR,US);
A61P17/00 (EP,KR,US);
A61P17/02 (EP,US);
A61P17/04 (EP,US);
A61P17/06 (EP,US);
A61P17/12 (EP,US);
A61P17/16 (EP,KR,US);
A61P17/18 (EP,US);
A61Q17/04 (KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HAUTBEHANDLUNGSVERFAHREN | [2020/03] | Englisch: | SKIN TREATMENT METHODS | [2020/03] | Französisch: | MÉTHODES DE TRAITEMENT DE LA PEAU | [2020/03] | Eintritt in die regionale Phase | 07.10.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.10.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.10.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.10.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/03] | 07.10.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 01.05.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.02.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.08.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 03.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2003039662 (GHOSAL SHIBNATH [IN]) [X] 1,2,4,8-11,15,20-24,28 * abstract * * example - * * claim - *; | [I]US2006257337 (SHERRIS DAVID [US]) [I] 1,2,4,8-11,15,20-24,28 * abstract * * page 8; compound SG00588 * * paragraphs [0004] - [0010] * * paragraphs [0023] , [0056] * * claim - *; | [Y]WO2012103487 (UNIV NEW YORK [US], et al) [Y] 1-28 * the whole document *; | [I]JP2016216378 (OKAYAMA PREFECTURAL UNIV, et al) [I] 1,2,4,8-11,15,20-24,28 * abstract * * paragraphs [0052] - [0079]; example - * * claim - *; | [I]JP2017007951 (OKAYAMA PREFECTURAL UNIV, et al) [I] 1,2,4,8-11,15,20-24,28 * abstract * * paragraphs [0001] - [0004] - [0033] , [0035] - [0037] * * paragraphs [0055] - [0066] * * claim - *; | [I]JP2017014154 (OKAYAMA PREFECTURAL UNIV, et al) [I] 1,2,4,8-11,15,20-24,28 * abstract * * paragraphs [0061] - [0068]; example - * * claim - *; | [XYI]JP2017019725 (OKAYAMA PREFECTURAL UNIV, et al) [X] 1-11,15,19-24,28 * abstract * * paragraphs [0001] , [0002] , [0031] - [0052] * * paragraphs [0058] - [0061]; example 1 * * paragraphs [0062] - [0064]; example 2 * * claim - * [Y] 1-28 [I] 1-28; | [X]JP2017031108 (OKAYAMA PREFECTURAL UNIV, et al) [X] 1,2,4,8-11,15,20-24,28 * abstract * * paragraphs [0089] - [0091]; example 2 * * paragraphs [0092] - [0094]; example 3 * * paragraphs [0095] - [0097]; example 4 * * claim - *; | [Y] - Brümmer Hildegard, "PARTICLE CHARACTERISATION IN EXCIPIENTS, DRUG PRODUCTS AND DRUG SUBSTANCES LIFE SCIENCE I TECHNICAL", Life Science / Technical Bulletin, (20080101), URL: https://www.sgs.ca/-/media/global/documents/technical-documents/sgs-particle-characterisation-en-08.pdf, (20180607), XP055481966 [Y] 1-28 * the whole document * | [XPI] - SHANG-TA WANG ET AL, "Antimelanogenic Effect of Urolithin A and Urolithin B, the Colonic Metabolites of Ellagic Acid, in B16 Melanoma Cells", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, US, (20170816), vol. 65, no. 32, doi:10.1021/acs.jafc.7b02442, ISSN 0021-8561, pages 6870 - 6876, XP055481499 [XP] 1-28 * the whole document * [I] 1-28 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.7b02442 | vom Anmelder | US2008249029 | US2012128613 | WO2014004902 | WO2014004092 | - RYU et al., Nature Medicine, (20160000), vol. 22, pages 879 - 888 |