EP3601103 - DOSIERUNGSBEHÄLTER FÜR INFUSION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.05.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.06.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.01.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.01.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 29.09.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 19.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 12.06.2024 [2024/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Compagnie Méditerranéenne des Cafés 9ème Rue Lotissement Industriel Départemental (LID) 06510 Carros / FR | [2020/06] | Erfinder | 01 /
BLANC, Jean-Pierre c/o CABINET HAUTIER 20 rue de la Liberté 06000 Nice / FR | [2020/06] | Vertreter | Decobert, Jean-Pascal Hautier IP 20, rue de la Liberté 06000 Nice / FR | [N/P] |
Frühere [2020/06] | Decobert, Jean-Pascal Cabinet Hautier Office Méditerranéen de Brevets d'Invention 20, rue de la Liberté 06000 Nice / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18715502.3 | 14.03.2018 | [2020/06] | WO2018EP56438 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20170052423 | 23.03.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1752423 | [2020/06] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018172163 | Datum: | 27.09.2018 | Sprache: | FR | [2018/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3601103 | Datum: | 05.02.2020 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 27.09.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3601103 | Datum: | 07.07.2021 | Sprache: | FR | [2021/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.09.2018 | Klassifikation | IPC: | B65D85/804 | [2020/06] | CPC: |
B65D85/8046 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/06] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DOSIERUNGSBEHÄLTER FÜR INFUSION | [2020/06] | Englisch: | DOSAGE POD FOR INFUSION | [2020/06] | Französisch: | DOSETTE POUR L'INFUSION | [2020/06] | Eintritt in die regionale Phase | 19.09.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.09.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.09.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.09.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/06] | 19.09.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 27.04.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.01.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.05.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.05.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.05.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.04.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.03.2018 | AL | 07.07.2021 | AT | 07.07.2021 | CY | 07.07.2021 | CZ | 07.07.2021 | DK | 07.07.2021 | EE | 07.07.2021 | ES | 07.07.2021 | FI | 07.07.2021 | HR | 07.07.2021 | IT | 07.07.2021 | LT | 07.07.2021 | LV | 07.07.2021 | MK | 07.07.2021 | NL | 07.07.2021 | PL | 07.07.2021 | RO | 07.07.2021 | RS | 07.07.2021 | SE | 07.07.2021 | SI | 07.07.2021 | SK | 07.07.2021 | SM | 07.07.2021 | BG | 07.10.2021 | NO | 07.10.2021 | GR | 08.10.2021 | IS | 07.11.2021 | PT | 08.11.2021 | IE | 14.03.2022 | LU | 14.03.2022 | [2024/24] |
Frühere [2024/23] | AL | 07.07.2021 | |
AT | 07.07.2021 | ||
CY | 07.07.2021 | ||
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
IT | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
MK | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SI | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
IE | 14.03.2022 | ||
LU | 14.03.2022 | ||
Frühere [2024/20] | AL | 07.07.2021 | |
AT | 07.07.2021 | ||
CY | 07.07.2021 | ||
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
IT | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SI | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
IE | 14.03.2022 | ||
LU | 14.03.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 07.07.2021 | |
AT | 07.07.2021 | ||
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
IT | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SI | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
IE | 14.03.2022 | ||
LU | 14.03.2022 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 07.07.2021 | |
AT | 07.07.2021 | ||
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
IT | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SI | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 07.07.2021 | |
AT | 07.07.2021 | ||
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SI | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 07.07.2021 | |
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 07.07.2021 | |
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 07.07.2021 | |
DK | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Frühere [2022/11] | AT | 07.07.2021 | |
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 07.07.2021 | |
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 07.07.2021 | |
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 07.07.2021 | |
LT | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XYI]WO2005105609 (SARA LEE DE NV [NL], et al) [X] 1-4,10-13,16,17 * page 15, line 27 - page 16, line 22 * * page 24, line 13 - page 27, line 15; figures 3a, 3b, 4a, 4b * [Y] 6,15 [I] 8,9; | [Y]FR2897047 (CIE MEDITERRANEENNE DES CAFES [FR]) [Y] 6 * page 3, line 12 - page 4, line 20; figures 1-4 *; | [Y]EP1870349 (DUAL COFFEE SYSTEM S L [ES]) [Y] 15 * paragraph [0028]; figure 1 * | vom Anmelder | WO9507041 | WO2006021405 |