EP3595533 - BESTIMMUNG EINES FÜHRUNGSSIGNALS UND SYSTEM ZUR BEREITSTELLUNG EINER FÜHRUNG FÜR EINEN TRAGBAREN ULTRASCHALLWANDLER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2020/04] | BESTIMMUNG EINES FÜHRUNGSSIGNALS UND SYSTEM ZUR BEREITSTELLUNG EINER FÜHRUNG FÜR EINEN HANDHALTBAREN ULTRASCHALLWANDLER | ||
[2022/18] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.08.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.08.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.04.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.12.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.09.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 02.05.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2020/12] |
Frühere [2020/04] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
SÉNÉGAS, Julien High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
LORENZ, Cristian High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
WISCHMANN, Hans-Aloys High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | 04 /
KRUEGER, Sascha High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2020/04] | Vertreter | Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2022/39] |
Frühere [2020/04] | Mumbrú Forn, José Société Civile SPID 33, rue de Verdun 92150 Suresnes / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18718576.4 | 16.03.2018 | [2020/04] | WO2018EP56652 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762472005P | 16.03.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762472005 P | EP20170168978 | 02.05.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 17168978 | [2020/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018167263 | Datum: | 20.09.2018 | Sprache: | EN | [2018/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3595533 | Datum: | 22.01.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.09.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3595533 | Datum: | 28.09.2022 | Sprache: | EN | [2022/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.09.2018 | Klassifikation | IPC: | A61B8/00 | [2020/04] | CPC: |
A61B8/4263 (EP,US);
A61B8/461 (US);
A61B8/4411 (US);
A61B8/4427 (EP,US);
A61B8/4438 (EP,US);
A61B8/463 (EP,US);
A61B8/5207 (US);
A61B8/5261 (US);
A61B8/56 (EP,US);
G16H30/40 (EP,US);
G16H40/63 (EP,US);
G16H40/67 (EP);
A61B5/0035 (EP);
A61B5/0077 (EP);
A61B8/4472 (EP);
A61B8/4477 (EP);
A61B8/462 (EP);
A61B8/5238 (EP);
G01S15/899 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/04] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BESTIMMUNG EINES FÜHRUNGSSIGNALS UND SYSTEM ZUR BEREITSTELLUNG EINER FÜHRUNG FÜR EINEN TRAGBAREN ULTRASCHALLWANDLER | [2022/18] | Englisch: | DETERMINING A GUIDANCE SIGNAL AND A SYSTEM FOR PROVIDING A GUIDANCE FOR AN ULTRASONIC HANDHELD TRANSDUCER | [2020/04] | Französisch: | DÉTERMINATION D'UN SIGNAL DE GUIDAGE ET SYSTÈME DE FOURNITURE DE GUIDAGE POUR UN TRANSDUCTEUR PORTATIF À ULTRASONS | [2020/04] |
Frühere [2020/04] | BESTIMMUNG EINES FÜHRUNGSSIGNALS UND SYSTEM ZUR BEREITSTELLUNG EINER FÜHRUNG FÜR EINEN HANDHALTBAREN ULTRASCHALLWANDLER | Eintritt in die regionale Phase | 16.10.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.10.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.10.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.09.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.10.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/04] | 16.10.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.04.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.08.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 16.08.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.08.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.06.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 28.09.2022 | AT | 28.09.2022 | CZ | 28.09.2022 | DK | 28.09.2022 | EE | 28.09.2022 | ES | 28.09.2022 | FI | 28.09.2022 | HR | 28.09.2022 | IT | 28.09.2022 | LT | 28.09.2022 | LV | 28.09.2022 | MC | 28.09.2022 | NL | 28.09.2022 | PL | 28.09.2022 | RO | 28.09.2022 | RS | 28.09.2022 | SE | 28.09.2022 | SI | 28.09.2022 | SK | 28.09.2022 | SM | 28.09.2022 | NO | 28.12.2022 | GR | 29.12.2022 | IS | 28.01.2023 | PT | 30.01.2023 | IE | 16.03.2023 | LU | 16.03.2023 | BE | 31.03.2023 | CH | 31.03.2023 | FR | 31.03.2023 | LI | 31.03.2023 | [2024/26] |
Frühere [2024/11] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
IE | 16.03.2023 | ||
LU | 16.03.2023 | ||
BE | 31.03.2023 | ||
CH | 31.03.2023 | ||
FR | 31.03.2023 | ||
LI | 31.03.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
IE | 16.03.2023 | ||
LU | 16.03.2023 | ||
CH | 31.03.2023 | ||
LI | 31.03.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
IE | 16.03.2023 | ||
LU | 16.03.2023 | ||
Frühere [2024/02] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
LU | 16.03.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Frühere [2023/34] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Frühere [2023/29] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Frühere [2023/26] | AT | 28.09.2022 | |
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Frühere [2023/23] | AT | 28.09.2022 | |
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Frühere [2023/22] | AT | 28.09.2022 | |
CZ | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Frühere [2023/20] | FI | 28.09.2022 | |
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
Frühere [2023/10] | FI | 28.09.2022 | |
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
Frühere [2023/09] | FI | 28.09.2022 | |
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
Frühere [2023/08] | FI | 28.09.2022 | |
LT | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]JP2010131053 (KONICA MINOLTA MED & GRAPHIC) [Y] 3 * paragraphs [0013] , [0014] , [0017] , [0021] , [0024] , [0031] - [0038] - [0042] - [0048] - [0071] , [0080] - [0085]; figures 1-5,11 *; | [YD]US2013237811 (MIHAILESCU LUCIAN [US], et al) [YD] 1-15 * paragraphs [0014] - [0016] - [0032] , [0063] , [0071] , [0074] - [0075] - [0087] - [0093] - [0100] , [0193] - [0225] - [0236]; figures 1,2,13-15,17a *; | [A]US2013296707 (ANTHONY BRIAN W [US], et al) [A] 3 * abstract * * paragraphs [0045] , [0056] , [0068] , [0089] - [0091] - [0108] - [0112] - [0116] , [0134] , [0135] , [0141] - [0149] *; | [Y]US2015057546 (YOON KI-SANG [KR], et al) [Y] 1,2,4-15 * paragraphs [0069] - [0075] - [0079] - [0089] - [0109] , [0113] - [0114] - [0122] - [0129]; figures 1-11 *; | [A]WO2016032298 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-15 * paragraphs [0090] - [0134] - [0155] - [0174]; figures 3-7,11-12 *; | [A]US2016157823 (LEE JUN KUM [KR], et al) [A] 6-10* paragraphs [0069] - [0070]; figure 5 *; | [A]US2016174934 (CONG LONGFEI [CN], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0005] , [0006] , [0021] - [0024] - [0036] , [0039] , [0040] , [0045] - [0049] - [0052] - [0053] - [0056] - [0059] - [0073] , [0084] - [0087] - [0096]; figures 1-3b *; | [A]US2016199028 (JEON NAM DU [KR], et al) [A] 6-10 * paragraphs [0034] , [0067] , [0095] , [0117]; figures 2,3,8 * | Prüfung | US2015310581 | vom Anmelder | US2013237811 |