EP3645335 - SPULENEINRICHTUNG FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG, INSBESONDERE FÜR EINEN KRAFTWAGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.03.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 25.03.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.02.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.02.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.04.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.01.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 11.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 12.06.2024 [2024/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | [2020/19] | Erfinder | 01 /
HELM, Detlef Neuhütte 7 94151 Mauth / DE | 02 /
KRAMMER, Josef Almenrauschweg 6 B 83607 Holzkirchen / DE | 03 /
MÜLLER, Tobias Seidlwiese 5 94405 Landau / DE | [2020/19] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18734809.9 | 28.06.2018 | [2020/19] | WO2018EP67353 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201710211211 | 30.06.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102017211211 | [2020/19] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019002433 | Datum: | 03.01.2019 | Sprache: | DE | [2019/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3645335 | Datum: | 06.05.2020 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 03.01.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3645335 | Datum: | 27.04.2022 | Sprache: | DE | [2022/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.01.2019 | Klassifikation | IPC: | B60L53/12, B60L50/50, H01F3/00, H01F3/08, H01F38/14 | [2022/11] | CPC: |
B60L53/12 (EP,US);
H01F27/263 (US);
H01F3/08 (EP,US);
H01F38/14 (EP,US);
H02J50/10 (US);
Y02T10/70 (EP);
|
Frühere IPC [2020/19] | B60L50/50, H01F3/00, H01F3/08, H01F38/14 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/19] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SPULENEINRICHTUNG FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG, INSBESONDERE FÜR EINEN KRAFTWAGEN | [2020/19] | Englisch: | COIL DEVICE FOR A MOTOR VEHICLE, IN PARTICULAR FOR A CAR | [2020/19] | Französisch: | DISPOSITIF À BOBINE POUR UN VÉHICULE À MOTEUR, EN PARTICULIER POUR UN VÉHICULE AUTOMOBILE | [2020/19] | Eintritt in die regionale Phase | 17.09.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.09.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.09.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.09.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/19] | 17.09.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 09.02.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.05.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.02.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.03.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.03.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.03.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 30.01.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.06.2018 | AL | 27.04.2022 | CY | 27.04.2022 | CZ | 27.04.2022 | DK | 27.04.2022 | EE | 27.04.2022 | ES | 27.04.2022 | FI | 27.04.2022 | HR | 27.04.2022 | LT | 27.04.2022 | LV | 27.04.2022 | MC | 27.04.2022 | MK | 27.04.2022 | NL | 27.04.2022 | PL | 27.04.2022 | RO | 27.04.2022 | RS | 27.04.2022 | SE | 27.04.2022 | SI | 27.04.2022 | SK | 27.04.2022 | SM | 27.04.2022 | IE | 28.06.2022 | LU | 28.06.2022 | BE | 30.06.2022 | CH | 30.06.2022 | LI | 30.06.2022 | BG | 27.07.2022 | NO | 27.07.2022 | GR | 28.07.2022 | IS | 27.08.2022 | PT | 29.08.2022 | [2024/24] |
Frühere [2024/23] | AL | 27.04.2022 | |
CY | 27.04.2022 | ||
CZ | 27.04.2022 | ||
DK | 27.04.2022 | ||
EE | 27.04.2022 | ||
ES | 27.04.2022 | ||
FI | 27.04.2022 | ||
HR | 27.04.2022 | ||
LT | 27.04.2022 | ||
LV | 27.04.2022 | ||
MC | 27.04.2022 | ||
MK | 27.04.2022 | ||
NL | 27.04.2022 | ||
PL | 27.04.2022 | ||
RO | 27.04.2022 | ||
RS | 27.04.2022 | ||
SE | 27.04.2022 | ||
SI | 27.04.2022 | ||
SK | 27.04.2022 | ||
SM | 27.04.2022 | ||
IE | 28.06.2022 | ||
LU | 28.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
BG | 27.07.2022 | ||
NO | 27.07.2022 | ||
GR | 28.07.2022 | ||
IS | 27.08.2022 | ||
PT | 29.08.2022 | ||
Frühere [2024/20] | AL | 27.04.2022 | |
CY | 27.04.2022 | ||
CZ | 27.04.2022 | ||
DK | 27.04.2022 | ||
EE | 27.04.2022 | ||
ES | 27.04.2022 | ||
FI | 27.04.2022 | ||
HR | 27.04.2022 | ||
LT | 27.04.2022 | ||
LV | 27.04.2022 | ||
MC | 27.04.2022 | ||
NL | 27.04.2022 | ||
PL | 27.04.2022 | ||
RO | 27.04.2022 | ||
RS | 27.04.2022 | ||
SE | 27.04.2022 | ||
SI | 27.04.2022 | ||
SK | 27.04.2022 | ||
SM | 27.04.2022 | ||
IE | 28.06.2022 | ||
LU | 28.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
BG | 27.07.2022 | ||
NO | 27.07.2022 | ||
GR | 28.07.2022 | ||
IS | 27.08.2022 | ||
PT | 29.08.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 27.04.2022 | |
CZ | 27.04.2022 | ||
DK | 27.04.2022 | ||
EE | 27.04.2022 | ||
ES | 27.04.2022 | ||
FI | 27.04.2022 | ||
HR | 27.04.2022 | ||
LT | 27.04.2022 | ||
LV | 27.04.2022 | ||
MC | 27.04.2022 | ||
NL | 27.04.2022 | ||
PL | 27.04.2022 | ||
RO | 27.04.2022 | ||
RS | 27.04.2022 | ||
SE | 27.04.2022 | ||
SI | 27.04.2022 | ||
SK | 27.04.2022 | ||
SM | 27.04.2022 | ||
IE | 28.06.2022 | ||
LU | 28.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
BG | 27.07.2022 | ||
NO | 27.07.2022 | ||
GR | 28.07.2022 | ||
IS | 27.08.2022 | ||
PT | 29.08.2022 | ||
Frühere [2023/21] | AL | 27.04.2022 | |
CZ | 27.04.2022 | ||
DK | 27.04.2022 | ||
EE | 27.04.2022 | ||
ES | 27.04.2022 | ||
FI | 27.04.2022 | ||
HR | 27.04.2022 | ||
LT | 27.04.2022 | ||
LV | 27.04.2022 | ||
MC | 27.04.2022 | ||
NL | 27.04.2022 | ||
PL | 27.04.2022 | ||
RO | 27.04.2022 | ||
RS | 27.04.2022 | ||
SE | 27.04.2022 | ||
SK | 27.04.2022 | ||
SM | 27.04.2022 | ||
IE | 28.06.2022 | ||
LU | 28.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
BG | 27.07.2022 | ||
NO | 27.07.2022 | ||
GR | 28.07.2022 | ||
IS | 27.08.2022 | ||
PT | 29.08.2022 | ||
Frühere [2023/20] | AL | 27.04.2022 | |
CZ | 27.04.2022 | ||
DK | 27.04.2022 | ||
EE | 27.04.2022 | ||
ES | 27.04.2022 | ||
FI | 27.04.2022 | ||
HR | 27.04.2022 | ||
LT | 27.04.2022 | ||
LV | 27.04.2022 | ||
MC | 27.04.2022 | ||
NL | 27.04.2022 | ||
PL | 27.04.2022 | ||
RO | 27.04.2022 | ||
RS | 27.04.2022 | ||
SE | 27.04.2022 | ||
SK | 27.04.2022 | ||
SM | 27.04.2022 | ||
IE | 28.06.2022 | ||
BG | 27.07.2022 | ||
NO | 27.07.2022 | ||
GR | 28.07.2022 | ||
IS | 27.08.2022 | ||
PT | 29.08.2022 | ||
Frühere [2023/17] | AL | 27.04.2022 | |
CZ | 27.04.2022 | ||
DK | 27.04.2022 | ||
EE | 27.04.2022 | ||
ES | 27.04.2022 | ||
FI | 27.04.2022 | ||
HR | 27.04.2022 | ||
LT | 27.04.2022 | ||
LV | 27.04.2022 | ||
MC | 27.04.2022 | ||
NL | 27.04.2022 | ||
PL | 27.04.2022 | ||
RO | 27.04.2022 | ||
RS | 27.04.2022 | ||
SE | 27.04.2022 | ||
SK | 27.04.2022 | ||
SM | 27.04.2022 | ||
BG | 27.07.2022 | ||
NO | 27.07.2022 | ||
GR | 28.07.2022 | ||
IS | 27.08.2022 | ||
PT | 29.08.2022 | ||
Frühere [2023/09] | CZ | 27.04.2022 | |
DK | 27.04.2022 | ||
EE | 27.04.2022 | ||
ES | 27.04.2022 | ||
FI | 27.04.2022 | ||
HR | 27.04.2022 | ||
LT | 27.04.2022 | ||
LV | 27.04.2022 | ||
MC | 27.04.2022 | ||
NL | 27.04.2022 | ||
PL | 27.04.2022 | ||
RO | 27.04.2022 | ||
RS | 27.04.2022 | ||
SE | 27.04.2022 | ||
SK | 27.04.2022 | ||
SM | 27.04.2022 | ||
BG | 27.07.2022 | ||
NO | 27.07.2022 | ||
GR | 28.07.2022 | ||
IS | 27.08.2022 | ||
PT | 29.08.2022 | ||
Frühere [2023/08] | DK | 27.04.2022 | |
ES | 27.04.2022 | ||
FI | 27.04.2022 | ||
HR | 27.04.2022 | ||
LT | 27.04.2022 | ||
LV | 27.04.2022 | ||
MC | 27.04.2022 | ||
NL | 27.04.2022 | ||
PL | 27.04.2022 | ||
RS | 27.04.2022 | ||
SE | 27.04.2022 | ||
BG | 27.07.2022 | ||
NO | 27.07.2022 | ||
GR | 28.07.2022 | ||
IS | 27.08.2022 | ||
PT | 29.08.2022 | ||
Frühere [2023/07] | DK | 27.04.2022 | |
ES | 27.04.2022 | ||
FI | 27.04.2022 | ||
HR | 27.04.2022 | ||
LT | 27.04.2022 | ||
LV | 27.04.2022 | ||
NL | 27.04.2022 | ||
PL | 27.04.2022 | ||
RS | 27.04.2022 | ||
SE | 27.04.2022 | ||
BG | 27.07.2022 | ||
NO | 27.07.2022 | ||
GR | 28.07.2022 | ||
IS | 27.08.2022 | ||
PT | 29.08.2022 | ||
Frühere [2022/51] | ES | 27.04.2022 | |
FI | 27.04.2022 | ||
HR | 27.04.2022 | ||
LT | 27.04.2022 | ||
LV | 27.04.2022 | ||
NL | 27.04.2022 | ||
PL | 27.04.2022 | ||
RS | 27.04.2022 | ||
SE | 27.04.2022 | ||
BG | 27.07.2022 | ||
NO | 27.07.2022 | ||
GR | 28.07.2022 | ||
IS | 27.08.2022 | ||
PT | 29.08.2022 | ||
Frühere [2022/50] | ES | 27.04.2022 | |
FI | 27.04.2022 | ||
HR | 27.04.2022 | ||
LT | 27.04.2022 | ||
LV | 27.04.2022 | ||
NL | 27.04.2022 | ||
PL | 27.04.2022 | ||
RS | 27.04.2022 | ||
SE | 27.04.2022 | ||
BG | 27.07.2022 | ||
NO | 27.07.2022 | ||
GR | 28.07.2022 | ||
PT | 29.08.2022 | ||
Frühere [2022/49] | ES | 27.04.2022 | |
FI | 27.04.2022 | ||
HR | 27.04.2022 | ||
LT | 27.04.2022 | ||
LV | 27.04.2022 | ||
NL | 27.04.2022 | ||
SE | 27.04.2022 | ||
BG | 27.07.2022 | ||
NO | 27.07.2022 | ||
GR | 28.07.2022 | ||
PT | 29.08.2022 | ||
Frühere [2022/47] | ES | 27.04.2022 | |
FI | 27.04.2022 | ||
LT | 27.04.2022 | ||
NL | 27.04.2022 | ||
SE | 27.04.2022 | ||
NO | 27.07.2022 | ||
PT | 29.08.2022 | ||
Frühere [2022/44] | NL | 27.04.2022 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE202012101402U (CONDUCTIX WAMPFLER GMBH [DE]) [A] 1-10* the whole document *; | [AD]DE102015213096 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [AD] 1-10 * paragraph [0024] - paragraph [0029]; figures 2-6 *; | [A]DE102015218317 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [A] 1-10 * paragraph [0027] - paragraph [0033]; figures 5-8 * | Prüfung | DE102012103315 | DE102016220898 | EP3419031 | vom Anmelder | DE102013226830 | DE102015213096 |