EP3539146 - MODULARE BREITBANDIGE LICHTQUELLE MIT LAMPENEINSATZ UND VERFAHREN ZUR VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 03.02.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.12.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.08.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 20.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.02.2023 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 08.03.2023 [2023/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Newport Corporation 1791 Deere Avenue Irvine, CA 92606 / US | [2019/38] | Erfinder | 01 /
PARK, John 16 Viejo Irvine California 92612 / US | 02 /
BUCZALA, Robert 26633 Frontage Road Bozeman Montana 59718 / US | [2019/38] | Vertreter | Forresters IP LLP Skygarden Erika-Mann-Straße 11 80636 München / DE | [N/P] |
Frühere [2019/38] | Walker, Ross Thomson Forresters IP LLP Skygarden Erika-Mann-Strasse 11 80636 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18738744.4 | 15.01.2018 | [2019/38] | WO2018US13741 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762446731P | 16.01.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762446731 P | US201762564995P | 28.09.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762564995 P | [2019/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018132800 | Datum: | 19.07.2018 | Sprache: | EN | [2018/29] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3539146 | Datum: | 18.09.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.07.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 19.07.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.06.2020 | Klassifikation | IPC: | H01J61/30 | [2019/38] | CPC: |
F21S8/006 (EP,US);
H01J61/30 (KR);
F21V15/01 (EP,US);
F21V23/0457 (EP,US);
H01J61/16 (KR);
H01J61/52 (KR);
H05B47/105 (EP,US);
H05B47/19 (EP,US);
F21Y2113/13 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MODULARE BREITBANDIGE LICHTQUELLE MIT LAMPENEINSATZ UND VERFAHREN ZUR VERWENDUNG | [2019/38] | Englisch: | MODULAR BROADBAND LIGHT SOURCE WITH LAMP INSERT AND METHODS OF USE | [2019/38] | Französisch: | SOURCE LUMINEUSE À LARGE BANDE MODULAIRE DOTÉE D'UN INSERT DE LAMPE ET PROCÉDÉS D'UTILISATION | [2019/38] | Eintritt in die regionale Phase | 14.06.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.06.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 14.06.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.06.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.06.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/38] | 20.11.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.12.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.04.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.01.2023 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2023/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]US2001005172 (MIYASHITA KIYOSHI [JP], et al) [X] 1,2,5,8,11,12 * figures 1a,1b,11,15 * * paragraphs [0022] , [0 69] , [0 74] , [ 105] , [ 114] * [Y] 6 [I] 3,4,7,9,10; | [YA]DE102006054332 (PATENT TREUHAND GES FUER ELEKTRISCHE GLUEHLAMPEN MBH [DE]) [Y] 6 * paragraphs [0031] , [0032] * [A] 1; | [A]WO2010060832 (OSRAM GMBH [DE], et al) [A] 1-12* page 2, line 8 - line 18 * | Internationale Recherche | [Y]US2002047546 (KAYSER ROY [CA]) [Y] 1-30 * See paragraphs [0036]-[0057]; claims 1-6, 12; and figures 2A-3. *; | [A]US2002167255 (ROBERTS ROY D [US], et al) [A] 1-30 * See paragraphs [0017]-[0032]; and figures 1-3. *; | [A]US2003137248 (BELL DEAN A [US], et al) [A] 1-30 * See paragraphs [0021]-[0028]; and figures 1-3. *; | [A]US2010283369 (CHEN CHIN-YI [TW]) [A] 1-30* See paragraphs [0027]-[0034]; and figures 3-7. *; | [Y]KR20150103078 (HOYA CANDEO OPTRONICS CORP [JP]) [Y] 1-30 * See paragraphs [0002]-[0003], [0025]-[0051]; and figures 1-6. * | vom Anmelder | US2001005172 | US2002047546 | DE102006054332 | WO2010060832 | KR20150103078 |