EP3635850 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM INDUKTIVEN ERWÄRMEN EINES STATORS ODER ANKERS EINER ELEKTROMASCHINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 12.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.07.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.03.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 15.12.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 25.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.06.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Gehring Technologies GmbH + Co. KG Gehringstraße 28 73760 Ostfildern / DE | [2021/40] |
Frühere [2020/16] | Für alle benannten Staaten Gehring e-tech GmbH Gehringstraße 28 73760 Ostfildern / DE | Erfinder | 01 /
RASP, Richard A. Jägerwiese 11 61250 Usingen / DE | 02 /
VOCKE, Marco Friedrichstraße 80 38855 Wernigerode / DE | [2020/16] | Vertreter | DREISS Patentanwälte PartG mbB Friedrichstraße 6 70174 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2020/16] | DREISS Patentanwälte PartG mbB Friedrichstraße 6 70174 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18740090.8 | 05.06.2018 | [2020/16] | WO2018DE00171 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20171005532 | 10.06.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102017005532 | [2020/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018224066 | Datum: | 13.12.2018 | Sprache: | DE | [2018/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3635850 | Datum: | 15.04.2020 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 13.12.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.12.2018 | Klassifikation | IPC: | H02K15/12, H05B6/10, H05B6/40, H05B6/44 | [2020/16] | CPC: |
H02K15/12 (EP,KR,US);
D06C3/02 (EP,KR);
D06C3/023 (EP,KR);
D06C3/10 (EP,KR);
H05B1/0247 (US);
H05B6/04 (US);
H05B6/08 (US);
H05B6/101 (EP,KR);
H05B6/102 (US);
H05B6/36 (US);
H05B6/365 (US);
H05B6/38 (US);
H05B6/40 (EP,KR,US);
H05B6/44 (EP,KR,US);
H02K2213/03 (EP,KR,US);
H05B2206/022 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM INDUKTIVEN ERWÄRMEN EINES STATORS ODER ANKERS EINER ELEKTROMASCHINE | [2020/16] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR INDUCTIVELY HEATING A STATOR OR ARMATURE OF AN ELECTRIC MACHINE | [2020/16] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE CHAUFFAGE PAR INDUCTION D'UN STATOR OU D'UN INDUIT D'UNE MACHINE ÉLECTRIQUE | [2020/16] | Eintritt in die regionale Phase | 29.11.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.11.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.11.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.11.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.11.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/16] | 29.11.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.03.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.03.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.03.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.04.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.06.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Aussetzung/Unterbrechung | 01.10.2020 | Unterbrechung des Verfahrens. Grund: Verhinderung des Anmelders aus rechtlichen Gründen | [2021/23] | 01.12.2021 | Wiederaufnahme des Verfahrens | [2021/23] | 01.09.2021 | Wiederaufnahme des Verfahrens | [2021/28] | 01.10.2020 | Unterbrechung des Verfahrens. Grund: Verhinderung des Anmelders aus rechtlichen Gründen | [2021/28] | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US2007068911 (GERTH GREGORY A [US]) [Y] 1,18 * paragraph [0042] * * figure 13 *; | [YA]EP2104207 (OET KK [JP], et al) [Y] 1,3,5-14,16,18-24,26-30,32-36,38,39,41 * paragraphs [0019] , [0 71] * * paragraph [0115] - paragraph [0119] * * figures 2, 6, 13-17 * [A] 15,25,31,37,40,42; | [A]EP2110932 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1,18 * paragraphs [0003] , [0 21] ** figure 1 *; | [YA]EP2491169 (SAET SPA [IT]) [Y] 1,3,5-14,16,18-24,26-30,32-36,38,39,41 * paragraphs [0012] , [0 24] - [0026] * * figure 1 * [A] 15,25,31,37,40,42; | [XAY]JP2015046246 (HONDA MOTOR CO LTD) [X] 1,2,4,17,18 * paragraphs [0001] , [0018] , [0 19] , [0 39] , [0 40] * * figure 4 * [A] 15,25,31,37,40,42 [Y] 36,38,39; | [Y]KR101659238B (HANGNAM CO LTD [KR]) [Y] 16,30 * paragraph [0065] - paragraph [0068] * * figure 8 *; | [Y]DE102015214666 (TRUMPF HÜTTINGER GMBH + CO KG [DE]) [Y] 24 * figures 1, 2, 3 * | vom Anmelder | GB200469 | DE1212204 | DD47392 | DE1919642 |